GRAU VALLS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GRAU VALLS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRAU VALLS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILIA GRAU VALLS SL | Apoderado Mancomunado | 26/07/2024 | |
FAMILIA GRAU VALLS SL | Secretario | 23/07/2024 | |
FAMILIA GRAU VALLS SL | Consejero | 23/07/2024 | |
PINSOS GRAU SA | Apoderado Solidario | 03/09/2015 |
VINCULACIONES DE GRAU VALLS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAU VALLS MARIA TERESA
Empresa: FAMILIA GRAU VALLS SL
Apoderado Mancomunado
- Grau Valls Jordi
- Grau Valls Maria Teresa
- Grau Valls Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 178361, I/A 8 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: FAMILIA GRAU VALLS SL
Consejero
- Grau Valls Jordi
- Grau Valls Maria Teresa
- Grau Valls Roser
Presidente
Secretario
- Grau Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 178361, I/A 7 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-08
Empresa: PINSOS GRAU SA
Apoderado Solidario
- Grau Codinas Francisco Javier
- Grau Valls Maria Teresa
- Grau Valls Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33880 , F 144, S 8, H B 51520, I/A 28 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-08
Empresa: PINSOS GRAU SA
Administrador Solidario
- Grau Valls Jordi
- Grau Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33880 , F 144, S 8, H B 51520, I/A 27 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Empresa: GRANJAS PUJADAS SA
Administrador Mancomunado
- Grau Valls Jordi
- Grau Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22243 , F 194, S 8, H B 35098, I/A 16 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Empresa: GRANJAS PUJADAS SA
Administrador Mancomunado
- Grau Valls Jordi
- Grau Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22243 , F 194, S 8, H B 35098, I/A 16 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Empresa: PINSOS GRAU SA
Administrador Solidario
- Grau Valls Jordi
- Grau Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32650 , F 47, S 8, H B 51520, I/A 21 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-08
Información de GRAU VALLS MARIA TERESA
Mostramos los datos de GRAU VALLS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAU VALLS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos