GRAU TORNE JOAQUIN
Informe ejecutivo de GRAU TORNE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRAU TORNE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENDER SA | Administrador Mancomunado | 04/06/2020 | |
CONTINENTAL ELECTRICA SA | Administrador Unico | 21/02/2020 |
VINCULACIONES DE GRAU TORNE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAU TORNE JOAQUIN
Empresa: GENDER SA
Administrador Mancomunado
- Grau Torne Ana Maria
- Grau Torne Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22453 , F 139, S 8, H B 37416, I/A 14 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Empresa: GENDER SA
Administrador Mancomunado
- Grau Torne Ana Maria
- Grau Torne Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22453 , F 139, S 8, H B 37416, I/A 14 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Empresa: CONTINENTAL ELECTRICA SA
Administrador Unico
- Grau Torne Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41608 , F 171, S 8, H B 24330, I/A 13 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: CONTINENTAL ELECTRICA SA
Consejero Delegado
- Grau Torne Joaquin
Consejero
- Grau Caparros Anna
- Grau Torne Joaquin
- Martin Liñan Montserrat
Presidente
- Grau Torne Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41608 , F 171, S 8, H B 24330, I/A 13 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: GENDER SA
Administrador Mancomunado
- Grau Torne Ana Maria
- Grau Torne Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22453 , F 139, S 8, H B 37416, I/A 13 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Empresa: GENDER SA
Administrador Mancomunado
- Grau Torne Ana Maria
- Grau Torne Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22453 , F 139, S 8, H B 37416, I/A 13 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Empresa: CONTINENTAL ELECTRICA SA
Consejero Delegado
- Grau Torne Joaquin
Consejero
- Grau Caparros Anna
- Grau Torne Joaquin
- Martin Liñan Montserrat
Presidente
- Grau Torne Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41608 , F 171, S 8, H B 24330, I/A 12 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Empresa: CONTINENTAL ELECTRICA SA
Consejero Delegado
- Grau Torne Joaquin
Consejero
- Grau Caparros Marta
- Grau Torne Joaquin
- Martin Liñan Montserrat
Presidente
- Grau Torne Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41608 , F 171, S 8, H B 24330, I/A 12 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Empresa: GENDER SA
Administrador Mancomunado
- Grau Torne Ana Maria
- Grau Torne Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22453 , F 136, S 8, H B 37416, I/A 12 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
Empresa: GENDER SA
Consejero Delegado
- Grau Torne Joaquin
Consejero
- Carasso Vendrell Andres
- Grau Torne Ana Maria
- Grau Torne Joaquin
Presidente
- Grau Torne Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22453 , F 136, S 8, H B 37416, I/A 12 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
VER MAS ACTOS
Información de GRAU TORNE JOAQUIN
Mostramos los datos de GRAU TORNE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAU TORNE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos