GRAU NOGUERA ANDREA
Informe ejecutivo de GRAU NOGUERA ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRAU NOGUERA ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMHER MACHINERY SL | Socio Unico | 26/12/2018 | 04/02/2021 |
CNC TECHNICAL SERVICE EMH SL | Socio Unico | 07/01/2019 | 03/02/2021 |
VINCULACIONES DE GRAU NOGUERA ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAU NOGUERA ANDREA
Empresa: CNC TECHNICAL SERVICE EMH SL
Socio Único
- Grau Noguera Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10599, L 7880, F 135, S 8, H V 185380, I/A 1 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-46
Empresa: EMHER MACHINERY SL
Socio Único
- Grau Noguera Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10594, L 7875, F 149, S 8, H V 185240, I/A 1 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-46
Información de GRAU NOGUERA ANDREA
Mostramos los datos de GRAU NOGUERA ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAU NOGUERA ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos