GRAU FERRER XAVIER
Informe ejecutivo de GRAU FERRER XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRAU FERRER XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G&V EMPGRUP SL | Administrador Unico | 07/04/2021 | |
CIA.FRU & VER BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 28/04/2017 |
VINCULACIONES DE GRAU FERRER XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAU FERRER XAVIER
Empresa: FRU & VER BY GIS SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Carrasco Gomez Ivan
- Grau Ferrer Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44390 , F 35, S 8, H B 454716, I/A 5 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-08
Empresa: G&V EMPGRUP SL
Administrador Unico
- Grau Ferrer Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47749 , F 66, S 8, H B 561219, I/A 1 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: FRU & VER BY GIS SL
Apoderado Solidario
- Carrasco Gomez Ivan
- Grau Ferrer Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44390 , F 34, S 8, H B 454716, I/A 2 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Empresa: FRU & VER BY GIS SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Carrasco Gomez Ivan
- Grau Ferrer Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44390 , F 33, S 8, H B 454716, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-08
Información de GRAU FERRER XAVIER
Mostramos los datos de GRAU FERRER XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAU FERRER XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos