GRAU FARRON JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GRAU FARRON JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRAU FARRON JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ARAGONESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 03/06/2024 | |
MNM MANAGEMENT RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 27/11/2018 | |
RENERTIA INVESTMENT COMPANY SGECR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/07/2011 |
VINCULACIONES DE GRAU FARRON JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAU FARRON JOSE MANUEL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Lana Miguel Angel
- Grau Farron Jose Manuel
- Villa Diaz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 67067, I/A 6 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-50
Empresa: MNM MANAGEMENT RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Grau Farron Jose Manuel
- Hernandez Gasset Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 156, S 8, H Z 43225, I/A 12 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-50
Empresa: MNM MANAGEMENT RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Grau Farron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 156, S 8, H Z 43225, I/A 12 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-50
Empresa: MNM MANAGEMENT RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Grau Farron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 156, S 8, H Z 43225, I/A 11 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-50
Empresa: MNM MANAGEMENT RENOVABLES SL
Apoderado
- Grau Farron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 156, S 8, H Z 43225, I/A 10 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-50
Empresa: MNM MANAGEMENT RENOVABLES SL
Apoderado
- Grau Farron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 155, S 8, H Z 43225, I/A 9 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-50
Empresa: MNM MANAGEMENT RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Grau Farron Jose Manuel
- Hernandez Gasset Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 155, S 8, H Z 43225, I/A 8 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-50
Empresa: RENERTIA MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Grau Farron Jose Manuel
- Hernandez Gasset Miguel
- Hernandez Gasset Pedro
Apoderado Mancomunado
- Grau Farron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 118, S 8, H LO 15106, I/A 2 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-26
Empresa: RENERTIA INVESTMENT COMPANY SGECR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Grau Farron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3852 , F 210, S 8, H Z 51903, I/A 5 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
Empresa: RENERTIA INVESTMENT COMPANY SGECR SA
Consejero
- Grau Farron Jose Manuel
- Hernandez Gasset Miguel
- Hernandez Gasset Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3852 , F 210, S 8, H Z 51903, I/A 5 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
VER MAS ACTOS
Información de GRAU FARRON JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GRAU FARRON JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAU FARRON JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos