GRAU BEDOS JOAN CARLES
Informe ejecutivo de GRAU BEDOS JOAN CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GRAU BEDOS JOAN CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAU SA | Administrador Solidario | 22/08/2024 | |
ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA | Secretario | 24/04/2024 | |
ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA | Consejero | 24/04/2024 | |
GRAU SA | Administrador Solidario | 19/08/2019 | |
SBD CREIXENT SA | REPR.143 RRM | 04/07/2016 | |
GRAU SA | Administrador Solidario | 13/08/2014 | |
GRAU SA | Administrador Solidario | 05/10/2009 |
VINCULACIONES DE GRAU BEDOS JOAN CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAU BEDOS JOAN CARLES
Empresa: GRAU SA
Administrador Solidario
- Grau Bedos Alexandre
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23670, I/A 58 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA
Apoderado Solidario
- Artigas Soler Ricard
- Casas Bedos Jordi
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42851 , F 224, S 8, H B 64216, I/A 36 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-08
Empresa: ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA
Consejero
- Artigas Soler Ricard
- Casas Bedos Jordi
- Grau Bedos Joan Carles
Presidente
Secretario
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42851 , F 224, S 8, H B 64216, I/A 35 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Empresa: ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA
Consejero
- Armengol Gasull Gil
- Grau Bedos Joan Carles
- Ribe Muntañola Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42851 , F 221, S 8, H B 64216, I/A 31 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
Empresa: ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA
Consejero
- Armengol Gasull Gil
- Grau Bedos Joan Carles
- Ribe Muntañola Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23953 , F 18, S 8, H B 64216, I/A 29 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA
Consejero
- Grau Bedos Joan Carles
- Roca Vallribera Josep
- Soler Duffour Guillem
Presidente
Secretario
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23953 , F 18, S 8, H B 64216, I/A 29 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: GRAU SA
Administrador Solidario
- Grau Bedos Alexandre
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 21, S 8, H B 23670, I/A 54 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Liquidador
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Consejero
- Bombardo Navines Jose
- Garcia Planas Marcet Francesc
- Garrell Guiu Antonio Cosme
- Grau Bedos Joan Carles
Liquidador
- Grau Bedos Joan Carles
Presidente
Secretario
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Empresa: ALMACENES GENERALES DEL VALLES SA
Consejero
- Grau Bedos Joan Carles
- Roca Vallribera Josep
- Soler Duffour Guillem
Presidente
Secretario
- Grau Bedos Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23953 , F 14, S 8, H B 64216, I/A 24 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-08
VER MAS ACTOS
Información de GRAU BEDOS JOAN CARLES
Mostramos los datos de GRAU BEDOS JOAN CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAU BEDOS JOAN CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos