GRAU BADIA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GRAU BADIA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GRAU BADIA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTUCODOSA SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado | 07/02/2014 | |
EXPLOTACIONES TURISTICAS COSTA DORADA SA | Apoderado Mancomunado | 07/02/2014 | |
HOTEL VIENA SA | Secretario No Consejero | 31/07/2013 | |
HERMANOS GRAU BADIA SL | Secretario | 19/11/2012 | |
HERMANOS GRAU BADIA SL | Consejero | 19/11/2012 | |
HERMANOS GRAU BADIA SL | Consejero Delegado | 19/11/2012 | |
CANTAMAR SL | Secretario | 10/05/2010 | |
CANTAMAR SL | Consejero | 10/05/2010 | |
CANTAMAR SL | Consejero Delegado | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE GRAU BADIA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAU BADIA JOSE LUIS
Empresa: SALCOM 2005 SL
Liquidador Delegado Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 125, S 8, H T 30074, I/A 2 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-43
Empresa: SALCOM 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Daza Aristi Felix
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 125, S 8, H T 30074, I/A 2 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-43
Empresa: HOTEL CALA VIÑA SL
Liquidador
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1876 , F 51, S 8, H T 26675, I/A 6 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-43
Empresa: HOTEL CALA VIÑA SL
Administrador Unico
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1876 , F 51, S 8, H T 26675, I/A 6 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-43
Empresa: HOTEL VIENA SA
Consejero
- Grau Badia Jose Luis
Secretario
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22705 , F 65, S 8, H B 40776, I/A 32 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Grau Badia Jose Luis
Consejero
- Grau Badia Jose Luis
Secretario
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 211, S 8, H T 3896, I/A 45 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-43
Empresa: SALCOM HOTELES SL
Administrador Unico
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 171, S 8, H T 14952, I/A 7 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-43
Consejero Delegado Mancomunado
- Grau Badia Jose Luis
- Rosell Trenzano Ramon
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 211, S 8, H T 3896, I/A 43 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-43
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- DAZA ARISTI SL
- Grau Badia Jose Luis
- Molist Codina Juan
- Pinillos Martin De La Puerta Antonio
- Serra Beltran Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 211, S 8, H T 3896, I/A 43 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-43
Consejero
- Grau Badia Jose Luis
Presidente
- Grau Badia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2779 , F 150, S 8, H T 4936, I/A 38 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-43
VER MAS ACTOS
Información de GRAU BADIA JOSE LUIS
Mostramos los datos de GRAU BADIA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAU BADIA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos