GRASAS FERRER SUSANA
Informe ejecutivo de GRASAS FERRER SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRASAS FERRER SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMELEC SA | Apoderado Solidario | 19/08/2024 | |
EMELEC SA | Presidente | 14/08/2024 | |
EMELEC SA | Consejero | 14/08/2024 | |
EMELEC VIASCOM SA | Apoderado Solidario | 13/09/2023 | |
EMELEC VIASCOM SA | Presidente | 22/08/2023 | |
EMELEC VIASCOM SA | Consejero | 22/08/2023 | |
SELPRO SL | Administrador Mancomunado | 07/02/2019 | |
SELPRO SL | Administrador Mancomunado | 05/10/2012 |
VINCULACIONES DE GRASAS FERRER SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRASAS FERRER SUSANA
Empresa: EMELEC SA
Apoderado Solidario
- Grasas Ferrer Enrique
- Grasas Ferrer Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 58552, I/A 20 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-08
Empresa: EMELEC SA
Apoderado
- Grasas Ferrer Enric
- Grasas Ferrer Susana
- Martinez Monegal Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 58552, I/A 19 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-08
Empresa: EMELEC SA
Consejero
- Grasas Ferrer Enrique
- Grasas Ferrer Susana
- Montells Garmendia Guillermo
Presidente
- Grasas Ferrer Susana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 58552, I/A 18 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: EMELEC SA
Consejero
- Grasas Ferrer Enric
- Grasas Ferrer Susana
- Martinez Monegal Maria Rosa
Presidente
- Grasas Ferrer Susana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 58552, I/A 18 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: EMELEC VIASCOM SA
Apoderado Solidario
- Grasas Ferrer Enrique
- Grasas Ferrer Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33016 , F 70, S 8, H B 223360, I/A 10 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-08
Empresa: EMELEC VIASCOM SA
Apoderado
- Grasas Ferrer Enric
- Grasas Ferrer Susana
- Martinez Monegal Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33016 , F 70, S 8, H B 223360, I/A 9 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-08
Empresa: EMELEC VIASCOM SA
Consejero
- Grasas Ferrer Enrique
- Grasas Ferrer Susana
- Montells Garmendia Guillermo
Presidente
- Grasas Ferrer Susana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33016 , F 70, S 8, H B 223360, I/A 8 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-08
Empresa: EMELEC VIASCOM SA
Consejero
- Grasas Ferrer Enrique
- Grasas Ferrer Susana
- Martinez Monegal Maria Rosa
Presidente
- Grasas Ferrer Susana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33016 , F 70, S 8, H B 223360, I/A 8 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-08
Empresa: EMELEC SA
Consejero
- Grasas Ferrer Enric
- Grasas Ferrer Susana
- Martinez Monegal Maria Rosa
Presidente
- Grasas Ferrer Susana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23652 , F 143, S 8, H B 58552, I/A 17 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: SELPRO SA
Administrador Mancomunado
- Grasas Ferrer Enrique
- Grasas Ferrer Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 52, S 8, H B 44134, I/A 15 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-08
VER MAS ACTOS
Información de GRASAS FERRER SUSANA
Mostramos los datos de GRASAS FERRER SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRASAS FERRER SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos