GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS
Informe ejecutivo de GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA QPS SA | Administrador Unico | 30/05/2019 |
VINCULACIONES DE GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS
Empresa: SIDOGRAS SA
Administrador Solidario
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Apoderado
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 110, S 8, H B 128551, I/A 32 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-08
Empresa: SIDOGRAS SA
Administrador Solidario
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 110, S 8, H B 128551, I/A 29 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-08
Empresa: AXA SA
Administrador Solidario
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47720 , F 31, S 8, H B 141449, I/A 24 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-08
Empresa: AXA SA
Administrador Solidario
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28587 , F 120, S 8, H B 141449, I/A 23 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: EDIFICACIONES TOP 1000 SA
Administrador Unico
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 177, S 8, H B 170377, I/A 13 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: PROMOTORA QPS SA
Administrador Unico
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41348 , F 21, S 8, H B 170387, I/A 13 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: AXA SA
Administrador Solidario
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28587 , F 120, S 8, H B 141449, I/A 22 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: FOYER HABITATGES SL
Administrador Solidario
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40539 , F 71, S 8, H B 366643, I/A 9 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-08
Empresa: FLEX INTERNACIONAL SA
Administrador Unico
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 162, S 8, H B 128553, I/A 28 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Empresa: EDIFICACIONES TOP 1000 SA
Administrador Unico
- Gras Pahissa Agustin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 176, S 8, H B 170377, I/A 11 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
VER MAS ACTOS
Información de GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS
Mostramos los datos de GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos