GRANERO RUIZ MARIA JOAQUINA
Informe ejecutivo de GRANERO RUIZ MARIA JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRANERO RUIZ MARIA JOAQUINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZAR JIM SL | REPR.143 RRM | 12/08/2022 | |
RUMIPRO SL | REPR.143 RRM | 18/09/2020 | |
BOIMATIC SL | REPR.143 RRM | 17/09/2020 | |
MAQUESMOC SL | REPR.143 RRM | 28/08/2015 | |
QUIMAMIPRO SL | Administrador Unico | 27/08/2015 | |
RUMIPRO SL | Apoderado Solidario | 07/07/2015 | |
BOIMATIC SL | Apoderado Solidario | 07/07/2015 |
VINCULACIONES DE GRANERO RUIZ MARIA JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANERO RUIZ MARIA JOAQUINA
Empresa: AZAR JIM SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34312 , F 167, S 8, H B 242622, I/A 7 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Empresa: RUMIPRO SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 20, S 8, H B 139386, I/A 19 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-08
Empresa: RUMIPRO SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Granero Ruiz Jose
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 20, S 8, H B 139386, I/A 19 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-08
Empresa: BOIMATIC SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 91, S 8, H B 103767, I/A 18 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-08
Empresa: BOIMATIC SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Granero Ruiz Jose
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 91, S 8, H B 103767, I/A 18 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-08
Empresa: RUMIPRO SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Granero Ruiz Jose
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 19, S 8, H B 139386, I/A 17 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-08
Empresa: RUMIPRO SL
Administrador Mancomunado
- Granero Ruiz Jose
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 19, S 8, H B 139386, I/A 17 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-08
Empresa: BOIMATIC SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Granero Ruiz Jose
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 37, S 8, H B 103767, I/A 17 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-08
Empresa: BOIMATIC SL
Administrador Mancomunado
- Granero Ruiz Jose
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 37, S 8, H B 103767, I/A 17 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-08
Empresa: MAQUESMOC SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Granero Ruiz Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43477 , F 92, S 8, H B 430128, I/A 4 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-08
VER MAS ACTOS
Información de GRANERO RUIZ MARIA JOAQUINA
Mostramos los datos de GRANERO RUIZ MARIA JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANERO RUIZ MARIA JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos