GRANERO LOSADA JORGE ENRIQUE
Informe ejecutivo de GRANERO LOSADA JORGE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRANERO LOSADA JORGE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUELLO BARCO SL | Socio Unico | 19/11/2021 | |
CUELLO BARCO SL | Administrador Unico | 19/11/2021 | |
CUELLO BARCO SL | Apoderado | 28/04/2021 |
VINCULACIONES DE GRANERO LOSADA JORGE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANERO LOSADA JORGE ENRIQUE
Empresa: CUELLO BARCO SL
Administrador Unico
- Granero Losada Jorge Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36489 , F 156, S 8, H M 655503, I/A 5 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: CUELLO BARCO SL
Administrador Solidario
- Granero Losada Jorge Enrique
- Portela Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36489 , F 156, S 8, H M 655503, I/A 5 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: CUELLO BARCO SL
Socio Único
- Granero Losada Jorge Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36489 , F 156, S 8, H M 655503, I/A 5 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: CUELLO BARCO SL
Administrador Solidario
- Granero Losada Jorge Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36489 , F 155, S 8, H M 655503, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: SOUL STATION SL
Administrador Solidario
- Granero Losada Jorge Enrique
- Perez Agudelo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25278 , F 103, S 8, H M 455104, I/A 2 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Información de GRANERO LOSADA JORGE ENRIQUE
Mostramos los datos de GRANERO LOSADA JORGE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANERO LOSADA JORGE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos