GRANELL NAVARRO ISABEL
Informe ejecutivo de GRANELL NAVARRO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRANELL NAVARRO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OIL DE L'HORTA SL | Administrador Unico | 17/04/2024 | |
TALDISCOM SL | Administrador Unico | 17/04/2024 | |
IRAGEM STUDIO SL | Fundador | 13/12/2023 | |
CONTRIGES SL | Administrador Unico | 19/12/2022 | |
GESTION Y JURISDICCION SL | Apoderado | 03/11/2020 | |
GRANELL NAVARRO ASESORES SL | Administrador Unico | 08/06/2012 |
VINCULACIONES DE GRANELL NAVARRO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANELL NAVARRO ISABEL
Empresa: OIL DE L'HORTA SL
Administrador Unico
- Granell Navarro Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5927, L 3233, F 170, S 8, H V 57207, I/A 13 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-46
Empresa: TALDISCOM SL
Administrador Unico
- Granell Navarro Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5134, L 2442, F 127, S 8, H V 40032, I/A 9 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-46
Empresa: IRAGEM STUDIO SL
Administrador Unico
Fundador
- Granell Navarro Isabel
- Montoro Murcia Gemma-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11480, L 8758, F 131, S 8, H V 214796, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-46
Empresa: CONTRIGES SL
Administrador Unico
- Granell Navarro Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11277, L 8555, F 76, S 8, H V 207855, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
Empresa: GESTION Y JURISDICCION SL
Apoderado
- Granell Navarro Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9110, L 6394, F 152, S 8, H V 136470, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-46
Empresa: GRANELL NAVARRO ASESORES SL
Administrador Unico
- Granell Navarro Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9482, L 6764, F 70, S 8, H V 148917, I/A 1 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-46
Información de GRANELL NAVARRO ISABEL
Mostramos los datos de GRANELL NAVARRO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANELL NAVARRO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos