GRANELL GALLEGO ORIOL
Informe ejecutivo de GRANELL GALLEGO ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRANELL GALLEGO ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WANAKA TEAM SL | Administrador Unico | 07/04/2021 |
VINCULACIONES DE GRANELL GALLEGO ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANELL GALLEGO ORIOL
Empresa: WANAKA TALENT MANAGEMENT SL
Liquidador
- Granell Gallego Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47920 , F 29, S 8, H B 566384, I/A 2 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-08
Empresa: WANAKA TALENT MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Granell Gallego Oriol
- Rotllan Xifra Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47920 , F 29, S 8, H B 566384, I/A 2 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-08
Empresa: WANAKA TALENT MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Granell Gallego Oriol
- Rotllan Xifra Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47920 , F 28, S 8, H B 566384, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
REPR.SUCURS.
- Granell Gallego Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 164, S 8, H B 295043, I/A 35 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-08
Empresa: WANAKA TEAM SL
Administrador Unico
- Granell Gallego Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47746 , F 197, S 8, H B 561156, I/A 1 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
REPR.SUCURS.
- Granell Gallego Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 161, S 8, H B 295043, I/A 31 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Empresa: BARCLAYS PROMOCION CONJUNTA FP
Auditor
Miem.Com.Ctr
- De Dalmau Figuerola Montserrat
- Granell Gallego Oriol
- Molina Lopez Albert
- Pacio Torrens Gisela
- Rojas Segura Enric
- Salles Sen Jordi
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22000 , F 154, S 8, H M 392081, I/A 17 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Información de GRANELL GALLEGO ORIOL
Mostramos los datos de GRANELL GALLEGO ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANELL GALLEGO ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos