GRAÑE CRUELLAS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GRAÑE CRUELLAS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRAÑE CRUELLAS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES PLOU SA | Apoderado Solidario | 25/10/2022 | |
VIDRIO KEY SL | Administrador Unico | 20/02/2020 | |
ROSEBALLCOM SL | Administrador Unico | 19/12/2019 | |
CASAS GENERALES 2025 SL | Administrador Unico | 07/03/2013 |
VINCULACIONES DE GRAÑE CRUELLAS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAÑE CRUELLAS MARIA DEL CARMEN
Empresa: GESTIONES PLOU SA
Apoderado Solidario
- Grañe Cruellas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41585 , F 225, S 8, H B 389750, I/A 9 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-08
Empresa: VIDRIO KEY SL
Administrador Unico
- Grañe Cruellas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 14, S 8, H B 159544, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: ROSEBALLCOM SL
Administrador Unico
- Grañe Cruellas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31423 , F 91, S 8, H B 189229, I/A 3 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-08
Empresa: CASAS GENERALES 2025 SL
Administrador Unico
- Grañe Cruellas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33401 , F 38, S 8, H B 225204, I/A 2 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Información de GRAÑE CRUELLAS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GRAÑE CRUELLAS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAÑE CRUELLAS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos