GRANDE PESQUERO BLANCA MARIA
Informe ejecutivo de GRANDE PESQUERO BLANCA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRANDE PESQUERO BLANCA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RMA ASESORAMIENTO JURIDICO SL | Administrador Solidario | 18/05/2012 | |
RMA ASESORAMIENTO JURIDICO SL | Socio Unico | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE GRANDE PESQUERO BLANCA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANDE PESQUERO BLANCA MARIA
Empresa: ITARDE SA
Liquidador Solidario
- Grande Pesquero Blanca Maria
- Grande Pesquero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 22, S 8, H M 33379, I/A 16 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: ITARDE SA
Administrador Solidario
- Grande Pesquero Blanca Maria
- Grande Pesquero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 22, S 8, H M 33379, I/A 16 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: ITARDE SA
Administrador Solidario
- Grande Pesquero Blanca Maria
- Grande Pesquero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 21, S 8, H M 33379, I/A 15 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-28
Empresa: ITARDE SA
Administrador Solidario
- Grande Pesquero Blanca Maria
- Grande Pesquero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 21, S 8, H M 33379, I/A 14 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Empresa: RMA ASESORAMIENTO JURIDICO SL
Administrador Solidario
- Grande Pesquero Blanca Maria
- Martinez De Aragon Calvo Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27604 , F 4, S 8, H M 497448, I/A 2 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: RMA ASESORAMIENTO JURIDICO SL
Administrador Unico
- Grande Pesquero Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27604 , F 4, S 8, H M 497448, I/A 2 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: RMA ASESORAMIENTO JURIDICO SL
Administrador Unico
- Grande Pesquero Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27604 , F 1, S 8, H M 497448, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: RMA ASESORAMIENTO JURIDICO SL
Socio Único
- Grande Pesquero Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27604 , F 1, S 8, H M 497448, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: GRANOPACANARIAS SL
Administrador Solidario
- Grande Pesquero Blanca Maria
- Grande Pesquero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 204, S 8, H GC 38164, I/A 2 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-35
Información de GRANDE PESQUERO BLANCA MARIA
Mostramos los datos de GRANDE PESQUERO BLANCA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANDE PESQUERO BLANCA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos