GRANDE MORALES EUSEBIO
Informe ejecutivo de GRANDE MORALES EUSEBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRANDE MORALES EUSEBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODELOS PROPIOS SL | Administrador Unico | 15/09/2014 | |
GRANDE MARTIN SL | Administrador Unico | 04/08/2014 | |
EPAYDA SA | Administrador Unico | 23/11/2012 | |
L WEAR SA | Administrador Unico | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE GRANDE MORALES EUSEBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANDE MORALES EUSEBIO
Empresa: MASTER-HEAD SL
Administrador Unico
- Grande Morales Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8406 , F 161, S 8, H M 135448, I/A 5 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Empresa: MODELOS PROPIOS SL
Administrador Unico
- Grande Morales Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32652 , F 1, S 8, H M 587745, I/A 1 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-28
Empresa: GRANDE MARTIN SL
Administrador Unico
- Grande Morales Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22337 , F 62, S 8, H M 398825, I/A 3 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Empresa: EPAYDA SA
Administrador Unico
- Grande Morales Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6723 , F 80, S 8, H M 109493, I/A 13 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Empresa: L WEAR SA
Administrador Unico
- Grande Morales Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5216 , F 42, S 8, H M 85419, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Información de GRANDE MORALES EUSEBIO
Mostramos los datos de GRANDE MORALES EUSEBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANDE MORALES EUSEBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos