GRANDE MARTIN JOAQUIN
Informe ejecutivo de GRANDE MARTIN JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRANDE MARTIN JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2011 | 24/04/2012 |
MOBEPACK SISTEM SL | Apoderado | 29/07/2011 | 11/02/2012 |
MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado | 27/07/2009 | 15/11/2011 |
MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado | 29/04/2009 | 27/07/2009 |
VINCULACIONES DE GRANDE MARTIN JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANDE MARTIN JOAQUIN
Empresa: MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bunter Rolf
- Grande Martin Joaquin
- Hernandez Morales Emilio
- Imhof Stefan
- Traumann Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 54, S 8, H M 479442, I/A 8 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-28
Empresa: MOBEPACK SISTEM SL
Apoderado
- Grande Martin Joaquin
- Hernandez Morales Emilio
- Monente Plosser Francisco
- Serra Coll Lourdes
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42748 , F 173, S 8, H B 187480, I/A 17 (11/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
Empresa: MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bunter Rolf
- Grande Martin Joaquin
- Hernandez Morales Emilio
- Imhof Stefan
- Traumann Christian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 53, S 8, H M 479442, I/A 7 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Empresa: MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Grande Martin Joaquin
- Hernandez Morales Emilio
- Imhof Stefan
- Messere Maximilien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 53, S 8, H M 479442, I/A 7 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Empresa: MOBEPACK SISTEM SL
Apoderado
- Grande Martin Joaquin
- Hernandez Morales Emilio
- Monente Plosser Francisco
- Serra Coll Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42748 , F 171, S 8, H B 187480, I/A 15 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-08
Empresa: MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Grande Martin Joaquin
- Hernandez Morales Emilio
- Imhof Stefan
- Messere Maximilien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 50, S 8, H M 479442, I/A 4 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Empresa: MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Grande Martin Joaquin
- Hernandez Morales Emilio
- Hernandez Morales Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 50, S 8, H M 479442, I/A 4 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Empresa: MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Grande Martin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 50, S 8, H M 479442, I/A 3 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-28
Información de GRANDE MARTIN JOAQUIN
Mostramos los datos de GRANDE MARTIN JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANDE MARTIN JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos