GRANDE ABASCAL MARIO
Informe ejecutivo de GRANDE ABASCAL MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GRANDE ABASCAL MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAZELLA BIOTECH SL | Administrador Unico | 08/04/2024 | |
NOWTURE SL | Presidente | 26/04/2023 | |
NOWTURE SL | Consejero | 26/04/2023 | |
IKAN BIOTECH SL | Consejero | 28/10/2021 | |
PANHOJA SL | Administrador Solidario | 23/06/2021 | |
STEM CELL 2020 SL | Apoderado Mancomunado | 09/06/2020 | |
STEM CELL 2020 SL | Consejero | 09/06/2020 | |
STEM CELL 2020 SL | Apoderado | 09/06/2020 | |
MET VENTURES SL | Socio Unico | 03/04/2019 | |
MET VENTURES SL | Administrador Unico | 03/04/2019 |
VINCULACIONES DE GRANDE ABASCAL MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANDE ABASCAL MARIO
Empresa: HIGHSTICK 2019 SL
Consejero
- Grande Abascal Mario
- Juarez Fuertes Jose Maria
- Morales Martinez Juan Ramon
- Zardoya San Sebastian Maria Lourdes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 42404, I/A 9 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-20
Empresa: GAZELLA BIOTECH SL
Administrador Unico
- Grande Abascal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 42, S 8, H SC 53194, I/A 1 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-15
Empresa: NOWTURE SL
Apoderado
Consejero
- Chiva Carbonell Vicente
- Grande Abascal Mario
- Morales Martinez Juan Ramon
- SEMOLA TECH VENTURES SL
Presidente
- Grande Abascal Mario
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 154, S 8, H M 682239, I/A 7 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Empresa: NOWTURE SL
Administrador Unico
- Grande Abascal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 154, S 8, H M 682239, I/A 7 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Empresa: NEUROFIX SA
Consejero Delegado
- Grande Abascal Mario
Consejero
- Grande Abascal Mario
Presidente
- Grande Abascal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 134, S 8, H SA 15830, I/A 16 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-37
Empresa: OTCEM PHARMACEUTICALS SL
Administrador Mancomunado
- Grande Abascal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37322 , F 174, S 8, H M 665578, I/A 9 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: IKAN BIOTECH SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 106, S 8, H NA 35049, I/A 10 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-31
Empresa: LAMINAR PHARMACEUTICALS SA
Consejero
- Grande Abascal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 90, S 8, H PM 56497, I/A 45 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-07
Empresa: PANHOJA SL
Administrador Solidario
- Grande Abascal Mario
- Morales Martinez Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42142 , F 126, S 8, H M 746114, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: LAMINAR PHARMACEUTICALS SA
Consejero
- Gallardo Mateo Mar
- Grande Abascal Mario
- Lopez Lopez Antonio
- Soria Escoms Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 86, S 8, H PM 56497, I/A 36 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
VER MAS ACTOS
Información de GRANDE ABASCAL MARIO
Mostramos los datos de GRANDE ABASCAL MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANDE ABASCAL MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos