GRANADOS TRUJILLO FRANCISCO
Informe ejecutivo de GRANADOS TRUJILLO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRANADOS TRUJILLO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTAL MOTION IDEAS SL | Administrador Mancomunado | 05/06/2019 | |
RESJEMA FOOD SL | Administrador Mancomunado | 11/03/2019 | |
MAJEC RESTAURACION SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2018 | |
CANGURO CONIL SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2016 | |
PROYECTA GRANADOS Y REFORMAS SL | Socio Unico | 19/01/2011 | |
PROYECTA GRANADOS Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE GRANADOS TRUJILLO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANADOS TRUJILLO FRANCISCO
Empresa: DECORACIONES Y REFORMAS GRANADOS SL
Administrador Unico
- Granados Trujillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14073 , F 20, S 8, H M 231092, I/A 4 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Empresa: TOTAL MOTION IDEAS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Platero Gema Teresa
- Granados Trujillo Francisco
- Maza Arroyo Juan
- Mendez Quintero Jaime Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39232 , F 31, S 8, H M 696909, I/A 1 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: RESJEMA FOOD SL
Administrador Mancomunado
- Giraldez Flores Alejandro
- Granados Trujillo Francisco
- Maza Arroyo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38914 , F 1, S 8, H M 691582, I/A 1 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28
Empresa: MAJEC RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Giraldez Flores Alejandro
- Granados Trujillo Francisco
- Maza Arroyo Juan
- Rego Domouso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 175, S 8, H CA 52764, I/A 1 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-11
Empresa: CANGURO CONIL SL
Administrador Mancomunado
- Giraldez Flores Alejandro
- Granados Trujillo Francisco
- Maza Arroyo Juan
- Misa Fernandez Efrain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 78, S 8, H CA 50106, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-11
Empresa: SMALIA SERRANO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cantero Real Eduardo
- Granados Trujillo Francisco
- Maza Arroyo Juan
- Pinto Sanchez-mayoral Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26705 , F 137, S 8, H M 481211, I/A 3 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Empresa: PROYECTA GRANADOS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Granados Trujillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28436 , F 204, S 8, H M 512029, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Empresa: PROYECTA GRANADOS Y REFORMAS SL
Socio Único
- Granados Trujillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28436 , F 204, S 8, H M 512029, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Empresa: SMALIA SERRANO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cantero Real Eduardo
- Granados Trujillo Francisco
- Maza Arroyo Juan
- Pinto Sanchez-mayoral Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26705 , F 133, S 8, H M 481211, I/A 1 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28
Información de GRANADOS TRUJILLO FRANCISCO
Mostramos los datos de GRANADOS TRUJILLO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANADOS TRUJILLO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos