GRANADOS GARCIA MARIO
Informe ejecutivo de GRANADOS GARCIA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRANADOS GARCIA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITINERE SERVEIS EDUCATIUS SL | Administrador Solidario | 09/06/2009 | 08/04/2024 |
INICIATIVES I PROGRAMES SL | Apoderado | 05/02/2024 | |
GRACIA A BACO SL | Apoderado Solidario | 24/05/2017 | 06/11/2020 |
GRACIA A BACO SL | Administrador Unico | 13/06/2016 | 24/05/2017 |
VINCULACIONES DE GRANADOS GARCIA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANADOS GARCIA MARIO
Empresa: ITINERE SERVEIS EDUCATIUS SL
Administrador Solidario
- Granados Garcia Mario
- Miro Barreda Enrique Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33062 , F 37, S 8, H B 221319, I/A 15 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: INICIATIVES I PROGRAMES SL
Apoderado
- Granados Garcia Mario
- Granados Garcia Mario
- Granados Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 225, S 8, H B 10019, I/A 36 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Empresa: GRACIA A BACO SL
Apoderado Solidario
- Granados Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45408 , F 61, S 8, H B 486730, I/A 3 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Empresa: GRACIA A BACO SL
Administrador Unico
- Granados Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45408 , F 60, S 8, H B 486730, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Empresa: GRACIA A BACO SL
Administrador Unico
- Granados Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45408 , F 60, S 8, H B 486730, I/A 1 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Empresa: ITINERE SERVEIS EDUCATIUS SL
Administrador Solidario
- Granados Garcia Mario
- Miro Barreda Enrique Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33062 , F 34, S 8, H B 221319, I/A 10 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de GRANADOS GARCIA MARIO
Mostramos los datos de GRANADOS GARCIA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANADOS GARCIA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos