GRANADOS ARCOS ANGELES
Informe ejecutivo de GRANADOS ARCOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRANADOS ARCOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL AGRALOP 4 SL | Administrador Solidario | 13/07/2016 |
VINCULACIONES DE GRANADOS ARCOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANADOS ARCOS ANGELES
Empresa: HERNANLAO MEDICAL SL
Liquidador
- Granados Arcos Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 167, S 8, H AL 41853, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-04
Empresa: COMERCIAL AGRALOP 4 SL
Administrador Solidario
- Arcos Ortega Antonio
- Granados Arcos Angeles
- Lopez Rodriguez Rosa Maria
- Sanchez Arcos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 122, S 8, H AL 46279, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-04
Empresa: HERNANLAO MEDICAL SL
Apoderado
- Granados Arcos Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 167, S 8, H AL 41853, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-04
Información de GRANADOS ARCOS ANGELES
Mostramos los datos de GRANADOS ARCOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANADOS ARCOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos