GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO
Informe ejecutivo de GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 20/01/2012 | 30/01/2023 |
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 30/01/2023 | |
HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL | Apoderado | 13/07/2020 | |
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 19/01/2012 | 27/12/2012 |
VINCULACIONES DE GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Granado Garcia-bernalt Alvaro
- Granado Garcia-bernalt Alvaro
- Janki Dan C
- Trivedi Chinmay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35601 , F 47, S 8, H M 75947, I/A 329 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 181, S 8, H M 104204, I/A 63 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cerroni Nicola
- Granado Garcia-bernalt Alvaro
- Montes Posada Agustin
- Soto Bodi Belen
- Suarez Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20440 , F 68, S 8, H M 75947, I/A 252 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Empresa: GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Adarve Javier
- Alcantara Aguña Antonio
- Campo Campos Luis
- Cerroni Nicola
- Del Valle Silva Vicente
- Garat Perez Luis-gonzaga
- Granado Garcia-bernalt Alvaro
- Herraez Jimenez Jose Antonio
- Montes Posada Agustin
- Perez Martinez Antonio
- Rodriguez Gamboa Elena
- Rojas Tamayo Mariano Pablo
- San Miguel Val Tomas
- Suarez Rodriguez Isabel
- Valerio Guimera Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27602 , F 80, S 8, H M 141932, I/A 59 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Información de GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO
Mostramos los datos de GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos