GRAÑA LAMAZARES MONICA
Informe ejecutivo de GRAÑA LAMAZARES MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRAÑA LAMAZARES MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JCN 3000 SL | Administrador Unico | 25/01/2010 | |
MECANICA HIDRAULICA SA | Administrador Unico | 25/01/2010 | |
MECANICA HIDRAULICA SA | Apoderado | 13/07/2009 | |
JCN 3000 SL | Apoderado | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE GRAÑA LAMAZARES MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAÑA LAMAZARES MONICA
Empresa: MECANICA HIDRAULICA SA
Administrador Unico
- Graña Lamazares Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 19, S 8, H LU 339, I/A 13 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-27
Empresa: MECANICA HIDRAULICA SA
Administrador Unico
- Graña Lamazares Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 19, S 8, H LU 339, I/A 12 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-27
Empresa: MECANICA HIDRAULICA SA
Administrador Unico
- Graña Lamazares Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 19, S 8, H LU 339, I/A 11 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-27
Empresa: JCN 3000 SL
Administrador Unico
- Graña Lamazares Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 124, S 8, H LU 9283, I/A 5 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-27
Empresa: MECANICA HIDRAULICA SA
Apoderado
- Graña Lamazares Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 87, S 8, H LU 339, I/A 10 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-27
Empresa: JCN 3000 SL
Apoderado
- Graña Lamazares Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 123, S 8, H LU 9283, I/A 4 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-27
Información de GRAÑA LAMAZARES MONICA
Mostramos los datos de GRAÑA LAMAZARES MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAÑA LAMAZARES MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos