GRAMAGE SEGUI ELISABET
Informe ejecutivo de GRAMAGE SEGUI ELISABET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRAMAGE SEGUI ELISABET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAPAS EL CLARIANO SL | Administrador Unico | 27/12/2018 | 10/04/2019 |
PAPAS EL CLARIANO SL | Socio Unico | 02/05/2012 | 09/08/2013 |
DISTRIBUCIONES CHATI SL | Administrador Solidario | 06/05/2013 |
VINCULACIONES DE GRAMAGE SEGUI ELISABET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAMAGE SEGUI ELISABET
Empresa: PAPAS EL CLARIANO SL
Administrador Unico
- Gramage Segui Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9464, L 6746, F 197, S 8, H V 148333, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-46
Empresa: PAPAS EL CLARIANO SL
Administrador Unico
- Gramage Segui Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9464, L 6746, F 197, S 8, H V 148333, I/A 4 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-46
Empresa: DISTRIBUCIONES CHATI SL
Administrador Solidario
- Gramage Segui Elisabet
- Gramage Segui Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449, L 762, F 214, S 8, H V 10595, I/A 6 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-46
Empresa: PAPAS EL CLARIANO SL
Socio Único
- Gramage Segui Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9464, L 6746, F 196, S 8, H V 148333, I/A 1 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46
Información de GRAMAGE SEGUI ELISABET
Mostramos los datos de GRAMAGE SEGUI ELISABET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAMAGE SEGUI ELISABET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos