GRAMA OVIDIU-NICOLAE
Informe ejecutivo de GRAMA OVIDIU-NICOLAE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRAMA OVIDIU-NICOLAE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECORACION GRAMA SL | Socio Unico | 28/04/2016 | |
DECORACION GRAMA SL | Administrador Unico | 28/04/2016 |
VINCULACIONES DE GRAMA OVIDIU-NICOLAE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAMA OVIDIU-NICOLAE
Empresa: DECORACION GRAMA SL
Administrador Unico
- Grama Ovidiu-nicolae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 95, S 8, H TO 38391, I/A 1 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-45
Empresa: DECORACION GRAMA SL
Socio Único
- Grama Ovidiu-nicolae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 95, S 8, H TO 38391, I/A 1 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-45
Administrador Solidario
- Grama Ovidiu-nicolae
- Ognean Marius-emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32995 , F 171, S 8, H M 593941, I/A 2 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Administrador Solidario
- Grama Ovidiu-nicolae
- Ognean Marius-emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32995 , F 169, S 8, H M 593941, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
Información de GRAMA OVIDIU-NICOLAE
Mostramos los datos de GRAMA OVIDIU-NICOLAE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAMA OVIDIU-NICOLAE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos