GRAHAM GONZALES ENRIQUE ALFREDO
Informe ejecutivo de GRAHAM GONZALES ENRIQUE ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRAHAM GONZALES ENRIQUE ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTSUPPLIES MACHINERY AND INDUSTRY SL | Administrador Unico | 21/12/2023 |
VINCULACIONES DE GRAHAM GONZALES ENRIQUE ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAHAM GONZALES ENRIQUE ALFREDO
Administrador Unico
- Graham Gonzales Enrique Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1384, F 107, S 8, H CS 43508, I/A 3 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-12
Administrador Unico
- Graham Gonzales Enrique Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1384, F 107, S 8, H CS 43508, I/A 2 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-12
Administrador Unico
- Graham Gonzales Enrique Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1384, F 106, S 8, H CS 43508, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-12
Información de GRAHAM GONZALES ENRIQUE ALFREDO
Mostramos los datos de GRAHAM GONZALES ENRIQUE ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAHAM GONZALES ENRIQUE ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos