GRAF VON UND ZU HOENSBROCHE MARCELLINO MARIA JUDAS
Informe ejecutivo de GRAF VON UND ZU HOENSBROCHE MARCELLINO MARIA JUDAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRAF VON UND ZU HOENSBROCHE MARCELLINO MARIA JUDAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFILEGANES PP10 SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2009 | 06/02/2019 |
OFILEGANES PP10 SL | Apoderado Solidario | 15/03/2010 | 06/02/2019 |
OFICARABANCHEL SL | Apoderado | 02/12/2009 | 15/04/2013 |
OFICARABANCHEL SL | Apoderado Solidario | 15/03/2010 | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE GRAF VON UND ZU HOENSBROCHE MARCELLINO MARIA JUDAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAF VON UND ZU HOENSBROCHE MARCELLINO MARIA JUDAS
Empresa: OFICARABANCHEL SL
Apoderado Solidario
- Balick Robert Didier Francois Claude
- Graf Von Und Zu Hoensbroche Marcellino Maria Judas
- Malpica Ling David Eduardo
- Slocombe Ian
Apoderado
- Armero Montes Diego
- Balick Robert Didier Francois Claude
- Beltran De Miguel Jorge
- Garcia Jimenez Ana Julia
- Graf Von Und Zu Hoensbroche Marcellino Maria Judas
- Malpica Ling David Eduardo
- Scott Francesc-john
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21705 , F 221, S 8, H M 386524, I/A 16 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-28
Empresa: OFILEGANES PP10 SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Adan Aquilino
- Balick Robert Didier Francois Claude
- Graf Von Und Zu Hoensbroche Marcellino Maria Judas
- Malpica Ling David Eduardo
- Malpica Ling David Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21830 , F 117, S 8, H M 388988, I/A 14 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
Empresa: OFICARABANCHEL SL
Apoderado Solidario
- Balick Robert Didier Francois Claude
- Graf Von Und Zu Hoensbroche Marcellino Maria Judas
- Malpica Ling David Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21705 , F 98, S 8, H M 386524, I/A 13 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
Empresa: OFICARABANCHEL SL
Apoderado
- Armero Montes Diego
- Balick Robert Didier Francois Claude
- Beltran De Miguel Jorge
- Garcia Jimenez Ana Julia
- Graf Von Und Zu Hoensbroche Marcellino Maria Judas
- Malpica Ling David Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21705 , F 96, S 8, H M 386524, I/A 11 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Empresa: OFILEGANES PP10 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Adan Aquilino
- Balick Robert Didier Francois Claude
- Graf Von Und Zu Hoensbroche Marcellino Maria Judas
- Malpica Ling David Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21830 , F 115, S 8, H M 388988, I/A 12 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Información de GRAF VON UND ZU HOENSBROCHE MARCELLINO MARIA JUDAS
Mostramos los datos de GRAF VON UND ZU HOENSBROCHE MARCELLINO MARIA JUDAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAF VON UND ZU HOENSBROCHE MARCELLINO MARIA JUDAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos