GRADOLI GARCIA FILIBERTO
Informe ejecutivo de GRADOLI GARCIA FILIBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRADOLI GARCIA FILIBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMIJOBER SL | Administrador Unico | 02/08/2013 | |
EUROCINCO EDIFICACIONES SL | Consejero | 26/07/2013 | |
GEVAÑA BIOTEGNOLOGIA SA | Administrador Unico | 01/12/2012 |
VINCULACIONES DE GRADOLI GARCIA FILIBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRADOLI GARCIA FILIBERTO
Empresa: AMICINCO SL
Liquidador Unico
- Gradoli Garcia Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4311, L 1623, F 40, S 8, H V 21833, I/A 7 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Empresa: AMICINCO SL
Consejero Delegado
- Gradoli Garcia Filiberto
Consejero
Liquidador Unico
- Gradoli Garcia Filiberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4311, L 1623, F 40, S 8, H V 21833, I/A 7 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Empresa: PROMOCINCO CATARROJA SL
Consejero Delegado
- Gradoli Garcia Filiberto
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5433, L 2740, F 219, S 8, H V 46584, I/A 7 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-46
Empresa: AMICINCO SL
Consejero Delegado
- Gradoli Garcia Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4311, L 1623, F 40, S 8, H V 21833, I/A 6 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-46
Empresa: AMICINCO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gradoli Garcia Filiberto
- Gradoli Raga Jose Ramon
- Martinez Asensi Pascual Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4311, L 1623, F 40, S 8, H V 21833, I/A 6 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-46
Empresa: EMIJOBER SL
Administrador Unico
- Gradoli Garcia Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8093, L 5386, F 199, S 8, H V 103267, I/A 3 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-46
Empresa: EMIJOBER SL
Administrador Mancomunado
- Gradoli Garcia Filiberto
- Gradoli Raga Jose Ramon
- Martinez Asensi Pascual Jose
- Porcar Alapont Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8093, L 5386, F 199, S 8, H V 103267, I/A 3 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-46
Empresa: EUROCINCO EDIFICACIONES SL
Consejero
- Gradoli Garcia Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6096, L 3402, F 69, S 8, H V 60707, I/A 4 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Empresa: EUROCINCO EDIFICACIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gradoli Garcia Filiberto
- Gradoli Raga Jose Ramon
- Martinez Asensi Pascual Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6096, L 3402, F 69, S 8, H V 60707, I/A 4 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Empresa: PROMOCINCO CATARROJA SL
Consejero Delegado
- Gradoli Garcia Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5433, L 2740, F 218, S 8, H V 46584, I/A 5 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-46
VER MAS ACTOS
Información de GRADOLI GARCIA FILIBERTO
Mostramos los datos de GRADOLI GARCIA FILIBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRADOLI GARCIA FILIBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos