GRACIA VARA JUAN
Informe ejecutivo de GRACIA VARA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRACIA VARA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADE IN SANTANDER SL | Socio Unico | 27/09/2023 | |
LEBASA JOB SL | Administrador Unico | 24/01/2022 | |
MADE IN SANTANDER SL | Administrador Unico | 24/06/2020 | |
DISENIUM MEDIA SL | Socio Unico | 03/11/2016 | |
DISENIUM MEDIA SL | Administrador Unico | 03/11/2016 |
VINCULACIONES DE GRACIA VARA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA VARA JUAN
Empresa: CUETORRE SL
Socio Único
- Gracia Vara Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 45, S 8, H S 28527, I/A 3 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
Empresa: LEBASA JOB SL
Administrador Unico
- Gracia Vara Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1050 , F 167, S 8, H S 27999, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-39
Empresa: LEBASA JOB SL
Administrador Mancomunado
- Gracia Vara Juan
- Sardina Del Pino Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1050 , F 167, S 8, H S 27999, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-39
Empresa: CUETORRE SL
Administrador Unico
- Gracia Vara Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 44, S 8, H S 28527, I/A 2 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-39
Empresa: FOREFRONT PUBLICIDAD SL
Liquidador Solidario
- Gracia Vara Juan
- Lopez Pedraja German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 186, S 8, H S 29684, I/A 4 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-39
Empresa: FOREFRONT PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Gracia Vara Juan
- Lopez Pedraja German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 186, S 8, H S 29684, I/A 4 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-39
Empresa: FOREFRONT PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Gracia Vara Juan
- Lopez Pedraja German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 185, S 8, H S 29684, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-39
Empresa: FOREFRONT PUBLICIDAD SL
Administrador Mancomunado
- Bolloque Mencia Jesus Antonio
- Gracia Vara Juan
- Lopez Pedraja German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 185, S 8, H S 29684, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-39
Empresa: DISENIUM MEDIA SL
Administrador Unico
- Gracia Vara Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 21, S 8, H S 31303, I/A 1 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-39
Empresa: DISENIUM MEDIA SL
Socio Único
- Gracia Vara Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 21, S 8, H S 31303, I/A 1 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-39
VER MAS ACTOS
Información de GRACIA VARA JUAN
Mostramos los datos de GRACIA VARA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA VARA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos