GRACIA VALERO JESUS
Informe ejecutivo de GRACIA VALERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRACIA VALERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y DEPORTES SA | Consejero | 19/11/2013 |
VINCULACIONES DE GRACIA VALERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA VALERO JESUS
Empresa: EDIFICIOS GRACIA & BENITO SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Benito Cedo Jaime
- Gracia Valero Jesus
- Pallas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 37, S 8, H Z 10264, I/A 21 (06/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
Empresa: CONSTRUCCIONES Y DEPORTES SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326 , F 107, S 8, H Z 13018, I/A 11 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-50
Empresa: CONSTRUCCIONES Y DEPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 119, S 8, H Z 13018, I/A 9 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-50
Empresa: CONSTRUCCIONES Y DEPORTES SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 119, S 8, H Z 13018, I/A 9 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-50
Empresa: EDIFICIOS GRACIA & BENITO SA
Consejero Delegado Solidario
- Benito Cedo Jaime
- Benito Po Silvia
- Gracia Aldaz Rafael
- Gracia Valero Jesus
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gracia Valero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 36, S 8, H Z 10264, I/A 17 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-50
Empresa: GRACIA & BENITO CONSTRUCCIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Benito Cedo Jaime
- Gracia Valero Jesus
Consejero
- Aldaz Marcellan Maria Mercedes
- Benito Cedo Jaime
- Gracia Valero Jesus
- Po Egea Maria Visitacion
Presidente
- Gracia Valero Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 49, S 8, H Z 7858,BIS , I/ 6 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-50
Empresa: VISTAS DEL ALTO ARAGON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Benito Cedo Jaime
- Escosa Laguna Manuel
- Gracia Valero Jesus
- Labarta Cardesa Emilio Sebastian
Consejero
- Benito Cedo Jaime
- Escosa Laguna Manuel
- Gracia Valero Jesus
- Labarta Cardesa Emilio Sebastian
Presidente
- Gracia Valero Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 29, S 8, H Z 29611, I/A 5 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-50
Información de GRACIA VALERO JESUS
Mostramos los datos de GRACIA VALERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA VALERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos