GRACIA SANTAMARIA MOLLA
Informe ejecutivo de GRACIA SANTAMARIA MOLLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRACIA SANTAMARIA MOLLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRACIA I MERCE ASSEGURANCES 2015 SL | Administrador Solidario | 27/10/2015 |
VINCULACIONES DE GRACIA SANTAMARIA MOLLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA SANTAMARIA MOLLA
Empresa: BUFFET SANTAMARIA SL
Administrador Unico
- Gracia Santamaria Molla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 170, S 8, H GI 51370, I/A 2 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-17
Empresa: GRACIA I MERCE ASSEGURANCES 2015 SL
Administrador Solidario
- Gracia Santamaria Molla
- Maria De La Merced Benito Roca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 144, S 8, H GI 58990, I/A 1 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-17
Empresa: BUFFET SANTAMARIA SL
Administrador Unico
- Gracia Santamaria Molla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 168, S 8, H GI 51370, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-17
Empresa: BUFFET SANTAMARIA SL
Socio Único
- Gracia Santamaria Molla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 168, S 8, H GI 51370, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-17
Información de GRACIA SANTAMARIA MOLLA
Mostramos los datos de GRACIA SANTAMARIA MOLLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA SANTAMARIA MOLLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos