GRACIA RUIZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de GRACIA RUIZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRACIA RUIZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARIO COMUNICACIONES SL | Consejero Delegado | 17/06/2022 | |
NARIO COMUNICACIONES SL | Presidente | 17/06/2022 | |
NARIO COMUNICACIONES SL | Consejero | 02/03/2021 | |
SERENDIPIA 88 SL | Socio Unico | 11/11/2019 | |
SERENDIPIA 88 SL | Administrador Unico | 11/11/2019 |
VINCULACIONES DE GRACIA RUIZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA RUIZ MARIA LUISA
Empresa: NARIO COMUNICACIONES SL
Consejero Delegado
- Gracia Ruiz Maria Luisa
Presidente
- Gracia Ruiz Maria Luisa
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 145, S 8, H PM 94224, I/A 3 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-07
Empresa: NARIO COMUNICACIONES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Gracia Ruiz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 145, S 8, H PM 94224, I/A 3 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-07
Empresa: NARIO COMUNICACIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Luna Jimenez De Parga Javier
- Gracia Ruiz Maria Luisa
- Peña De Luna Alvaro
- Vendrell Perez Arnau
Presidente
Secretario
- Gracia Ruiz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47221 , F 35, S 8, H B 545148, I/A 2 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-08
Empresa: NARIO COMUNICACIONES SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Gracia Ruiz Maria Luisa
- Vendrell Perez Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47221 , F 35, S 8, H B 545148, I/A 2 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-08
Empresa: NARIO COMUNICACIONES SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Gracia Ruiz Maria Luisa
- Vendrell Perez Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47221 , F 34, S 8, H B 545148, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Empresa: SERENDIPIA 88 SL
Administrador Unico
- Gracia Ruiz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 145, S 8, H PM 87752, I/A 1 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-07
Empresa: SERENDIPIA 88 SL
Socio Único
- Gracia Ruiz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 145, S 8, H PM 87752, I/A 1 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-07
Información de GRACIA RUIZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de GRACIA RUIZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA RUIZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos