GRACIA PASTRANA MARIA ELENA
Informe ejecutivo de GRACIA PASTRANA MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GRACIA PASTRANA MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORGANIMAX BUSINESS SL | Administrador Unico | 04/04/2024 | 19/06/2024 |
KALARA PROJECT SL | Administrador Unico | 19/04/2021 | 14/07/2021 |
NEXONET BUSINESS SL | Administrador Unico | 23/03/2018 | 11/06/2018 |
SOONER SPAIN SL | Administrador Unico | 24/04/2015 | 29/05/2015 |
BELLAVISTA CONSTRUCTED SL | Administrador Unico | 06/09/2011 | 01/02/2012 |
VINCULACIONES DE GRACIA PASTRANA MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA PASTRANA MARIA ELENA
Empresa: ORGANIMAX BUSINESS SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 34275, I/A 2 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-13
Empresa: ORGANIMAX BUSINESS SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46617 , F 150, S 8, H M 818374, I/A 1 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: KALARA PROJECT SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 3, S 8, H M 740794, I/A 2 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: KALARA PROJECT SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 1, S 8, H M 740794, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: NEXONET BUSINESS SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 143, S 8, H CC 15036, I/A 2 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-10
Empresa: NEXONET BUSINESS SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37453 , F 27, S 8, H M 667625, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: SOONER SPAIN SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33378 , F 160, S 8, H M 600857, I/A 2 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Empresa: SOONER SPAIN SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33378 , F 157, S 8, H M 600857, I/A 1 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: BELLAVISTA CONSTRUCTED SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29139 , F 62, S 8, H M 524615, I/A 2 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Empresa: BELLAVISTA CONSTRUCTED SL
Administrador Unico
- Gracia Pastrana Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29139 , F 61, S 8, H M 524615, I/A 1 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Información de GRACIA PASTRANA MARIA ELENA
Mostramos los datos de GRACIA PASTRANA MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA PASTRANA MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos