GRACIA MORENO DANIEL
Informe ejecutivo de GRACIA MORENO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRACIA MORENO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADYALTY SL | Representante | 08/07/2024 | |
SUKHADHARA SL | Representante | 07/06/2023 | |
ADYACAP SL | Administrador Solidario | 22/03/2023 |
VINCULACIONES DE GRACIA MORENO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA MORENO DANIEL
Empresa: ADYALTY SL
Administrador Unico
Representante
- Gracia Moreno Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826686, I/A 1 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: SUKHADHARA SL
Administrador Unico
Representante
- Gracia Moreno Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 205, S 8, H M 563950, I/A 8 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: SUKHADHARA SL
Administrador Unico
- Gracia Moreno Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 205, S 8, H M 563950, I/A 8 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: ADYACAP SL
Administrador Solidario
- Gracia Moreno Daniel
- Luengo Borraz Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44862 , F 151, S 8, H M 789825, I/A 1 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: SUKHADHARA SL
Administrador Unico
- Gracia Moreno Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 202, S 8, H M 563950, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: SUKHADHARA SL
Administrador Solidario
- Dendarieta Serrano Juan
- Gracia Moreno Daniel
- Luengo Borraz Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 202, S 8, H M 563950, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: SUKHADHARA SL
Administrador Solidario
- Dendarieta Serrano Juan
- Gracia Moreno Daniel
- Luengo Borraz Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 201, S 8, H M 563950, I/A 1 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Información de GRACIA MORENO DANIEL
Mostramos los datos de GRACIA MORENO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA MORENO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos