GRACIA MARTORELL JULIO
Informe ejecutivo de GRACIA MARTORELL JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRACIA MARTORELL JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN PRESTIGI SL | Apoderado Solidario | 10/05/2023 | |
CAMPO DE GAMA SL | Apoderado Solidario | 09/05/2023 | |
OVERLACK SL | Apoderado Solidario | 26/04/2022 | |
MARTI SOLA SL | Apoderado Solidario | 06/11/2017 |
VINCULACIONES DE GRACIA MARTORELL JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA MARTORELL JULIO
Empresa: GRAN PRESTIGI SL
Apoderado Solidario
- Gracia Martorell Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 130, S 8, H B 186843, I/A 29 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: CAMPO DE GAMA SL
Apoderado Solidario
- Gracia Martorell Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 130, S 8, H B 108799, I/A 31 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-08
Empresa: MARTI SOLA SL
Consejero
- Gracia Martorell Julio
Secretario
- Gracia Martorell Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46212 , F 93, S 8, H B 31669, I/A 29 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: GRAN PRESTIGI SL
REPR.143 RRM
- Gracia Martorell Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 129, S 8, H B 186843, I/A 27 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-08
Empresa: OVERLACK SL
Apoderado Solidario
- Gracia Martorell Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40891 , F 56, S 8, H B 371762, I/A 6 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
Empresa: GRAN PRESTIGI SL
REPR.143 RRM
- Gracia Martorell Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 129, S 8, H B 186843, I/A 26 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: MARTI SOLA SL
Apoderado Solidario
- Gracia Martorell Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22123 , F 205, S 8, H B 31669, I/A 25 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-08
Empresa: MARTI SOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22123 , F 205, S 8, H B 31669, I/A 24 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Información de GRACIA MARTORELL JULIO
Mostramos los datos de GRACIA MARTORELL JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA MARTORELL JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos