GRACIA MAGALLON VICTOR
Informe ejecutivo de GRACIA MAGALLON VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRACIA MAGALLON VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENJOYSOFT CONSULTING SL | Socio Unico | 23/02/2017 |
VINCULACIONES DE GRACIA MAGALLON VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA MAGALLON VICTOR
Empresa: ENJOYSOFT CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gracia Magallon Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46441 , F 64, S 8, H B 520133, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08
Empresa: OFFING WEB SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Esteller Sala Levi
- Gracia Magallon Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 198, S 8, H B 482463, I/A 2 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-08
Empresa: ENJOYSOFT CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gracia Magallon Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4238 , F 67, S 8, H Z 61675, I/A 1 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-50
Empresa: ENJOYSOFT CONSULTING SL
Socio Único
- Gracia Magallon Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4238 , F 67, S 8, H Z 61675, I/A 1 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-50
Empresa: OFFING WEB SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Esteller Sala Levi
- Gracia Magallon Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 196, S 8, H B 482463, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Información de GRACIA MAGALLON VICTOR
Mostramos los datos de GRACIA MAGALLON VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA MAGALLON VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos