GRACIA LEON JESUS
Informe ejecutivo de GRACIA LEON JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 50
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRACIA LEON JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNEFLOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2024 | |
MEDIAGEN SL | Apoderado | 29/08/2024 | |
SERVEIS FUNERARIS MEMORA-SANTA TECLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2024 | |
TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 | |
TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI SA | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
ZENTOLEN BERRI SA | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
ZENTOLEN BERRI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 | |
LANDARRI SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
LANDARRI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 | |
SERVICIOS FUNERARIOS BAZTAN BIDASOA SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GRACIA LEON JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA LEON JESUS
Empresa: FUNEFLOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gracia Leon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 131336, I/A 30 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-08
Empresa: FUNCANTABRIA SERVICIOS FUNERARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gracia Leon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 4646, I/A 21 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: FUNCANTABRIA SERVICIOS FUNERARIOS SL
Apoderado Solidario
- Arguello Blas Fernando
- Gracia Leon Jesus
- Hernando Susilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 4646, I/A 20 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: FUNERARIA MERINO DIEZ SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gracia Leon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 10827, I/A 16 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: FUNERARIA MERINO DIEZ SL
Apoderado Solidario
- Arguello Blas Fernando
- Gracia Leon Jesus
- Hernando Susilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 10827, I/A 15 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: MEDIAGEN SL
Apoderado
- Gracia Leon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 55331, I/A 19 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gracia Leon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 56957, I/A 12 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-43
Empresa: TANATORIO DEL BIDASOA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gracia Leon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 1238, I/A 39 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-20
Empresa: TANATORIO DEL BIDASOA SA
Apoderado Solidario
- Arguello Blas Fernando
- Gracia Leon Jesus
- Hernando Susilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 1238, I/A 37 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-20
Empresa: LANDARRI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gracia Leon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 10362, I/A 33 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-20
VER MAS ACTOS
Información de GRACIA LEON JESUS
Mostramos los datos de GRACIA LEON JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA LEON JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos