GOZALBO EJARQUE GERARDO
Informe ejecutivo de GOZALBO EJARQUE GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOZALBO EJARQUE GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DREDEX INDUSTRIAL SOLUTIONS SL | Socio Unico | 17/05/2024 | |
DREDEX INDUSTRIAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 17/05/2024 | |
MEDITERRANEAN ORIGINAL FOODS SL | Administrador Solidario | 21/04/2022 |
VINCULACIONES DE GOZALBO EJARQUE GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOZALBO EJARQUE GERARDO
Empresa: DREDEX INDUSTRIAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Gozalbo Ejarque Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 48007, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-12
Empresa: DREDEX INDUSTRIAL SOLUTIONS SL
Socio Único
- Gozalbo Ejarque Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 48007, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-12
Empresa: MEDITERRANEAN ORIGINAL FOODS SL
Administrador Solidario
- Gozalbo Ejarque Gerardo
- Sebastia Casado Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868, L 1428, F 56, S 8, H CS 45299, I/A 1 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-12
Empresa: EXCLUSIVAS TECNICAS GOZALBO SL
Liquidador
- Gozalbo Ejarque Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 201, S 8, H CS 32480, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-12
Empresa: EXCLUSIVAS TECNICAS GOZALBO SL
Administrador Unico
- Gozalbo Ejarque Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 201, S 8, H CS 32480, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-12
Empresa: IMEXCOVENT SL
Administrador Unico
- Gozalbo Ejarque Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508, L 1070, F 179, S 8, H CS 31127, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-12
Empresa: EXCLUSIVAS TECNICAS GOZALBO SL
Administrador Unico
- Gozalbo Ejarque Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 200, S 8, H CS 32480, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-12
Empresa: EXCLUSIVAS TECNICAS GOZALBO SL
Socio Único
- Gozalbo Ejarque Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 200, S 8, H CS 32480, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-12
Empresa: IMEXCOVENT SL
Administrador Unico
- Gozalbo Ejarque Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508, L 1070, F 178, S 8, H CS 31127, I/A 1 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-12
Información de GOZALBO EJARQUE GERARDO
Mostramos los datos de GOZALBO EJARQUE GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOZALBO EJARQUE GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos