GOYTRE CASTRO CARMEN
Informe ejecutivo de GOYTRE CASTRO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOYTRE CASTRO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIVERGO ADVISORS SL | Administrador Solidario | 21/11/2014 |
VINCULACIONES DE GOYTRE CASTRO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOYTRE CASTRO CARMEN
Empresa: RIVERGO ADVISORS SL
Administrador Solidario
- Goytre Castro Carmen
- Rios Calvo Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32874 , F 1, S 8, H M 591828, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29640 , F 39, S 8, H M 533412, I/A 13 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Apoderado
- Arrese Gispert Monica
- De-la-hoz Garcia Guillermo
- De-manuel Perez Marta
- Del Cuvillo Bañuelos Santiago
- Fernandez Campos Alejandro Luis
- Goytre Castro Carmen
- Guint Santos-pereira Sofia
- Hortala Gonzalez Mar
- Huss Nicolas Raoul Georges
- Iturmendi Navarro Ana Teresa
- Marion Caroline
- Martin Navarro Maria De Las Candelas
- Morales Baeza Montserrat
- Moran Lineros Rocio
- Nilsen De La Cuesta Astrid
- Olivares Zuñiga Monica Ileana
- San- Martin Nistal Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29640 , F 33, S 8, H M 533412, I/A 4 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Empresa: MBNA EUROPE BANK LIMITED
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arias Nuño Guillermo
- Arias Nuño Guillermo
- Carreño Mallo Carmen-gema
- De-la-hoz Garcia Guillermo
- De-manuel Perez Marta
- Evans Philip John
- Fernandez Campos Alejandro
- Fernandez Campos Alejandro
- Goytre Castro Carmen
- Guerrero Martinez Jorge
- Iturmendi Ana Teresa
- Martin Navarro Maria De Las Candelas
- Morales Baeza Montserrat
- Morales Baeza Montserrat
- Morrison William
- O'doherty Ian
- O'dwyer Patrick
- Riestra Lopez Iciar
- Rodriguez De-santiago Pablo
- San- Martin Nistal Alejandra
- Walsh Michele Greene-michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 6, S 8, H M 305911, I/A 20 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: MBNA EUROPE BANK LIMITED
Apoderado Mancomunado
- Carreño Mallo Carmen-gema
- Goytre Castro Carmen
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22660 , F 216, S 8, H M 305911, I/A 14 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Empresa: MBNA EUROPE BANK LIMITED
Apoderado
- Arias Nuño Guillermo
- Back Jonathan
- Boulter Julian
- Carreño Mallo Carmen
- Chater Hugh
- De Angelo Salvatore
- De Mora Perez Mariano
- Esteso Esteso Alarico
- Feeney Susan
- Fernandez Campos Alejandro
- Flynn Shane
- Goytre Castro Carmen
- Iturmendi Navarro Gonzalo
- Lackey Tom
- Lessig Kurt
- Martin Navarro Maria De Las Candelas
- Morales Baeza Montserrat
- Morrison William
- Napoli Pat
- Naranjo Ruiz Antonio
- O'doherty Ian
- Oliveira Vazquez Victor Manuel
- Otenasek Frank
- Rusell Robin
- Serrano Sordo Teresa
- Sisternas Martin Miguel Angel
- Sorial Cruz Jorge
- Torres Vila Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17748 , F 58, S 8, H M 305911, I/A 10 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-28
Información de GOYTRE CASTRO CARMEN
Mostramos los datos de GOYTRE CASTRO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOYTRE CASTRO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos