GOVANTES BURGUETE VICTOR
Informe ejecutivo de GOVANTES BURGUETE VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOVANTES BURGUETE VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAFAR SL | Administrador Unico | 25/07/2013 | |
AMERICO GOVANTES BURGUETE SL | Administrador Unico | 14/08/2012 | |
SOL DE DIAL SL | Administrador Solidario | 29/06/2010 |
VINCULACIONES DE GOVANTES BURGUETE VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOVANTES BURGUETE VICTOR
Empresa: JUNCAL SERVIFAR SL
Administrador Solidario
- Alvarez Morillas Maria Francisca
- Govantes Burguete Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32599 , F 154, S 8, H M 586774, I/A 2 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: JUNCAL SERVIFAR SL
Administrador Solidario
- Alvarez Morillas Maria Francisca
- Govantes Burguete Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32599 , F 152, S 8, H M 586774, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Empresa: VIAFAR SL
Administrador Unico
- Govantes Burguete Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27669 , F 118, S 8, H M 498614, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: VIAFAR SL
Administrador Solidario
- Govantes Burguete Victor
- Govantes Peterpaul Marco Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27669 , F 118, S 8, H M 498614, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: VIAFAR SL
Administrador Solidario
- Govantes Burguete Victor
- Govantes Peterpaul Marco Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27669 , F 118, S 8, H M 498614, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Empresa: VIAFAR SL
Administrador Solidario
- Govantes Burguete Americo
- Govantes Burguete Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27669 , F 118, S 8, H M 498614, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Empresa: AMERICO GOVANTES BURGUETE SL
Administrador Unico
- Govantes Burguete Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15096 , F 169, S 8, H M 252163, I/A 6 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-28
Empresa: SOL DE DIAL SL
Administrador Solidario
- Govantes Burguete Americo
- Govantes Burguete Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 105, S 8, H M 448189, I/A 2 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-28
Empresa: VIAFAR SL
Administrador Solidario
- Govantes Burguete Americo
- Govantes Burguete Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27669 , F 116, S 8, H M 498614, I/A 1 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Información de GOVANTES BURGUETE VICTOR
Mostramos los datos de GOVANTES BURGUETE VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOVANTES BURGUETE VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos