GORROÑO AREITIO-AURTENA IGNACIO
Informe ejecutivo de GORROÑO AREITIO-AURTENA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GORROÑO AREITIO-AURTENA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA LABORAL POPULAR SCC | Apoderado | 09/08/2016 | |
LUZARO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Consejero | 26/08/2011 | |
LUZARO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Apoderado | 26/08/2011 | |
CAJA LABORAL POPULAR SCC | Apoderado | 28/02/2011 | |
FOMENCLAR SL | Consejero | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE GORROÑO AREITIO-AURTENA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORROÑO AREITIO-AURTENA IGNACIO
Empresa: CAJA LABORAL POPULAR SCC
Apoderado
- Gorroño Areitio-aurtena Ignacio
- Gorroñogoitia Iturbe Francisco Javier
- Martinez Altuna Carlos
- Unanue Etxeberria Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 123, S 8, H SS 31616, I/A 99 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
Apoderado
- Gorroño Areitio-aurtena Ignacio
- Sanchez Asiain Sanz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 225, S 8, H SS 5376, I/A 106 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-20
Consejero
- Elorza Bergareche Antonio Maria
- Gorroño Areitio-aurtena Ignacio
- Huerta Echeverria Miguel-maria
- Rapun Lluan Francisco Javier
- Sanchez Asiain Sanz Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 225, S 8, H SS 5376, I/A 104 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-20
Empresa: CAJA LABORAL POPULAR SCC
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Olabarria Angel Maria
- Gorroño Areitio-aurtena Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 44, S 8, H SS 6757, I/A 458 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-20
Empresa: FOMENCLAR SL
Consejero
- Gorroño Areitio-aurtena Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 168, S 8, H SS 29621, I/A 7 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-20
Información de GORROÑO AREITIO-AURTENA IGNACIO
Mostramos los datos de GORROÑO AREITIO-AURTENA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORROÑO AREITIO-AURTENA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos