GORRIA SOTERAS JOSE OSCAR
Informe ejecutivo de GORRIA SOTERAS JOSE OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GORRIA SOTERAS JOSE OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOTEC CONSULTORA TECNICA SL | Apoderado | 12/05/2010 | |
INMOTEC CONSULTORA TECNICA SL | Presidente | 24/02/2010 | |
INMOTEC CONSULTORA TECNICA SL | Consejero | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE GORRIA SOTERAS JOSE OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORRIA SOTERAS JOSE OSCAR
Empresa: ACTIVA HIGIENE SL
Administrador Solidario
- Gorria Soteras Jose Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 200, S 8, H NA 28547, I/A 3 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-31
Empresa: INTERDISCOTER SL
Administrador Solidario
- Gorria Soteras Jose Oscar
- Martinez Garcia Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 173, S 8, H NA 28706, I/A 3 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-31
Empresa: INMOTEC CONSULTORA TECNICA SL
Apoderado
- Gorria Soteras Jose Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 4, S 8, H NA026364, I/A00006 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-31
Empresa: INMOTEC CONSULTORA TECNICA SL
Consejero
- Baquero Celigueta Alejandro
- Gorria Soteras Jose Oscar
- Loume Sylvain Francis Maurice
- START UP CAPITAL NAVARRA SA
Presidente
- Gorria Soteras Jose Oscar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 3, S 8, H NA026364, I/A00005 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-31
Empresa: INMOTEC CONSULTORA TECNICA SL
Administrador Unico
- Gorria Soteras Jose Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 3, S 8, H NA026364, I/A00005 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-31
Empresa: INTERDISCOTER SL
Administrador Solidario
- Gorria Soteras Jose Oscar
- Martinez Garcia Emilio
- Zarranz Perez De Ciriza Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 172, S 8, H NA028706, I/A00001 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-31
Empresa: ACTIVA HIGIENE SL
Administrador Solidario
- Gorria Soteras Jose Oscar
- Ona Ochoa Jose Vicente Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 198, S 8, H NA028547, I/A00001 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-31
Información de GORRIA SOTERAS JOSE OSCAR
Mostramos los datos de GORRIA SOTERAS JOSE OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORRIA SOTERAS JOSE OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos