GOROZARRI DEL VALLE CARLOS
Informe ejecutivo de GOROZARRI DEL VALLE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOROZARRI DEL VALLE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCAR 2019 SL | Apoderado | 26/06/2024 | |
MERCAR 2019 SL | Presidente | 01/03/2023 | |
MERCAR 2019 SL | Consejero | 01/03/2023 |
VINCULACIONES DE GOROZARRI DEL VALLE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOROZARRI DEL VALLE CARLOS
Empresa: MERCAR 2019 SL
Apoderado
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 372003, I/A 8 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: MERCAR 2019 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gorozarri Del Valle Carlos
- Gorozarri Vega Laura
- Vega Garcia Maria Mercedes
Presidente
- Gorozarri Del Valle Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 149, S 8, H M 372003, I/A 7 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Empresa: MERCAR 2019 SL
Administrador Unico
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 149, S 8, H M 372003, I/A 7 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Empresa: FORMCOLECT SL
Apoderado
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29787 , F 6, S 8, H M 535903, I/A 7 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: FORMCOLECT SL
Administrador Unico
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29787 , F 5, S 8, H M 535903, I/A 6 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28
Empresa: CREACTIVA SERVICIOS SOCIALES SL
Administrador Unico
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30537 , F 211, S 8, H M 549649, I/A 5 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Empresa: COCINAS CENTRALES SA
Administrador Unico
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 213, S 8, H M 48604, I/A 16 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: FORMCOLECT SL
Administrador Unico
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29787 , F 5, S 8, H M 535903, I/A 4 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Empresa: COCINAS CENTRALES SA
Administrador Unico
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 212, S 8, H M 48604, I/A 14 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-28
Empresa: CREACTIVA SERVICIOS SOCIALES SL
Administrador Unico
- Gorozarri Del Valle Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30537 , F 207, S 8, H M 549649, I/A 1 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
VER MAS ACTOS
Información de GOROZARRI DEL VALLE CARLOS
Mostramos los datos de GOROZARRI DEL VALLE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOROZARRI DEL VALLE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos