GORIS PORTA SEBASTIAN ARIEL
Informe ejecutivo de GORIS PORTA SEBASTIAN ARIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GORIS PORTA SEBASTIAN ARIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WANNABUY SL | Liquidador | 30/12/2016 | 30/12/2016 |
WANNABUY SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2013 | 30/12/2016 |
VINCULACIONES DE GORIS PORTA SEBASTIAN ARIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORIS PORTA SEBASTIAN ARIEL
Empresa: WANNABUY SL
Liquidador
- Carrasco Arcos Ivan
- Goris Porta Sebastian Ariel
- Pons Bernard Pedro
- Yañez Yañez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43552 , F 201, S 8, H B 432070, I/A 2 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-08
Empresa: WANNABUY SL
Administrador Mancomunado
- Carrasco Arcos Ivan
- Goris Porta Sebastian Ariel
- Pons Bernard Pedro
- Yañez Yañez Fernando
Liquidador
- Carrasco Arcos Ivan
- Goris Porta Sebastian Ariel
- Pons Bernard Pedro
- Yañez Yañez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43552 , F 201, S 8, H B 432070, I/A 2 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-08
Empresa: WANNABUY SL
Administrador Mancomunado
- Carrasco Arcos Ivan
- Goris Porta Sebastian Ariel
- Pons Bernard Pedro
- Yañez Yañez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43552 , F 199, S 8, H B 432070, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Información de GORIS PORTA SEBASTIAN ARIEL
Mostramos los datos de GORIS PORTA SEBASTIAN ARIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORIS PORTA SEBASTIAN ARIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos