GORINA BAYES JORGE
Informe ejecutivo de GORINA BAYES JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GORINA BAYES JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRFUNTEX SL | Administrador Solidario | 31/03/2010 | |
AIRCRAFT INTERIOR SUPPORT SL | Administrador Solidario | 18/03/2010 | |
INDUSTRIAL NEO TEX SA | Administrador Solidario | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE GORINA BAYES JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORINA BAYES JORGE
Empresa: AIRFUNTEX SL
Administrador Solidario
- Gorina Bayes Jorge
- Hernanz Serradilla Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12994 , F 55, S 8, H M 209501, I/A 3 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-28
Empresa: AIRCRAFT INTERIOR SUPPORT SL
Administrador Solidario
- Gorina Bayes Jorge
- Hernanz Serradilla Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16456 , F 44, S 8, H M 279988, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28
Empresa: INDUSTRIAL NEO TEX SA
Administrador Solidario
- Gorina Bayes Jorge
- Hernanz Serradilla Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6877 , F 150, S 8, H M 111983, I/A 17 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28
Información de GORINA BAYES JORGE
Mostramos los datos de GORINA BAYES JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORINA BAYES JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos