GORGORI PUJALS JOAN
Informe ejecutivo de GORGORI PUJALS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GORGORI PUJALS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GORGORI MULTIMODAL TRANSPORTS SL | Apoderado | 23/01/2024 | |
GORGORI GLOBAL SERVICES SL | Apoderado | 10/10/2017 | |
BULK CONTAINER ROAD TRANSPORT SL | Apoderado | 29/10/2010 | |
JAMM-RENTING SL | Apoderado | 29/10/2010 |
VINCULACIONES DE GORGORI PUJALS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORGORI PUJALS JOAN
Empresa: GORGORI MULTIMODAL TRANSPORTS SL
Apoderado
- Gorgori Pujals Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2733 , F 143, S 8, H T 45155, I/A 8 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-43
Empresa: GORGORI GLOBAL SERVICES SL
Apoderado
- Gorgori Pujals Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 152, S 8, H T 18684, I/A 8 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-43
Empresa: LAVADERO RIU CLAR SL
Administrador Mancomunado
- Gorgori Pujals Joan
- Salto Estany Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 150, S 8, H T 18684, I/A 6 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-43
Empresa: JAMM-RENTING SL
Apoderado
- Gorgori Pujals Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 92, S 8, H NA030251, I/A00002 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-31
Empresa: BULK CONTAINER ROAD TRANSPORT SL
Apoderado
- Gorgori Pujals Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 92, S 8, H NA026891, I/A00005 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-31
Información de GORGORI PUJALS JOAN
Mostramos los datos de GORGORI PUJALS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORGORI PUJALS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos