GORGAS GARCIA PEDRO JESUS
Informe ejecutivo de GORGAS GARCIA PEDRO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GORGAS GARCIA PEDRO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCREZA PROYECTOS Y OBRAS SL | Administrador Solidario | 15/07/2014 | 30/10/2018 |
CONTABILIDAD Y ASESORIA PADE SL | Administrador Solidario | 18/11/2016 | |
PADERBORN DEVELOPS SL | Administrador Solidario | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE GORGAS GARCIA PEDRO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORGAS GARCIA PEDRO JESUS
Empresa: OCREZA PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Solidario
- Gorgas Garcia Pedro Jesus
- Osuna Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32470 , F 146, S 8, H M 584474, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Empresa: CONTABILIDAD Y ASESORIA PADE SL
Administrador Solidario
- Gorgas Garcia Pedro Jesus
- Osuna Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19535 , F 57, S 8, H M 343095, I/A 3 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28
Empresa: OCREZA PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Solidario
- Gorgas Garcia Pedro Jesus
- Osuna Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32470 , F 144, S 8, H M 584474, I/A 1 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Empresa: PADERBORN DEVELOPS SL
Administrador Solidario
- Gorgas Garcia Pedro Jesus
- Osuna Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 52, S 8, H M 242741, I/A 12 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Información de GORGAS GARCIA PEDRO JESUS
Mostramos los datos de GORGAS GARCIA PEDRO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORGAS GARCIA PEDRO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos