GORDO MUÑOZ MIGUEL
Informe ejecutivo de GORDO MUÑOZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GORDO MUÑOZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 31/03/2011 | 29/02/2012 |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 28/03/2011 | 29/02/2012 |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado Solidario | 29/02/2012 | |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 29/02/2012 | |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 11/02/2011 | 29/02/2012 |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 15/02/2011 | 29/02/2012 |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado Solidario | 15/12/2011 | 29/02/2012 |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado Solidario | 25/11/2011 | 29/02/2012 |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 03/06/2011 | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE GORDO MUÑOZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDO MUÑOZ MIGUEL
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candel Albiol Lidon
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Climent Sala Maria De Los Reyes
- Climent Sala Maria De Los Reyes
- Dorado Herreras Laura-maria
- Dorado Herreras Laura-maria
- Duque Moreira David
- Eiroa Lazaro Purificacion
- Eiroa Lazaro Purificacion
- Garcia Sañudo Ana Isabel
- Garrido Gimenez Carlos
- Iglesias Gallego Andreia
- Iglesias Gallego Andreia
- Marquez Alvarez Aida Maria
- Marquez Alvarez Aida Maria
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alonso Corao Noelia
- Alonso Corao Noelia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Castillo Badaoui Sonia Elvira
- Celada Sagrera Rosa
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Iglesias Gallego Andreia
- Vazquez Iglesias Pilar
Apoderado
- Alonso Corao Noelia
- Alonso Corao Noelia
- Alonso Corao Noelia
- Alonso Corao Noelia
- Alonso Corao Noelia
- Cabado Fontes Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Cabado Lopez Lucia
- Camacho Perez Vanessa
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Candel Albiol Lidon
- Carromero Garcia Rafael
- Castillo Badaoui Sonia Elvira
- Castillo Badaoui Sonia Elvira
- Castillo Badaoui Sonia Elvira
- Castillo Badaqui Sonia Elvira
- Castillo Badaqui Sonia Elvira
- Celada Sagrera Rosa
- Celada Sagrera Rosa
- Celada Sagrera Rosa
- Celada Sagrera Rosa
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Climent Sala Maria De Los Reyes
- Climent Sala Maria De Los Reyes
- Climent Sala Maria De Los Reyes
- Climent Sala Maria Reyes
- De Oliveira Padron Marlen
- De Oliveira Padron Marlen
- Dorado Herreras Laura-maria
- Eiroa Lazaro Purificacion
- Eiroa Lazaro Purificacion
- Fernandez De La Rocha Elisa
- Garcia Gomez Almudena
- Garcia Sañudo Ana Isabel
- Garcia Sañudo Ana Isabel
- Garcia Sañudo Ana Isabel
- Garrido Gimenez Carlos
- Garrido Gimenez Carlos
- Garrido Gimenez Carlos
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Gordo Muñoz Miguel
- Hernandez Bartolome Maria
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Janquin Romero Jean Claude
- Janquin Romero Jean Claude
- Janquin Romero Jean Claude
- Janquin Romero Jean Claude
- Janquin Romero Jean Claude
- Marfil Atienza Angel
- Marfil Atienza Angel
- Marfil Atienza Angel
- Marfil Atienza Angel
- Marfil Atienza Angel
- Marfil Atienza Angel
- Marfil Atienza Angel Ramon
- Mari Puig Veronica
- Marquez Alvarez Aida Maria
- Marquez Alvarez Aida Maria
- Martinez Alonso Adolfo
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Ortiz Ferris Desire
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Passolas Oya Fernando
- Pelaez Fernandez Estela
- Perez Yanez Monica
- Poza Lacalle Angela
- Poza Lacalle Angela
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Rodriguez Gonzalez Maria Pilar
- Rosendo Balasbasquer David
- Saez Perez Alberto
- Traverso Caro Sonia
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vazquez Iglesias Pilar
- Yañez Perez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29398 , F 202, S 8, H M 155130, I/A 468 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado Solidario
- Abad Delgado Rocio
- Blazquez Rodriguez Nuria
- Bohler Ronnie
- Cano Saez Amparo
- Carretero Carretero Maria Paz
- Cobian Casal Alfonso
- Cobian Casal Pedro
- De La Sota Zabala Maria Begoña
- Diaz Lucha Jose Gerardo
- Estebanez Casas Laura
- Fernandez Rubio Carolina
- Garcia Garcia Marta
- Garcia Gomez Almudena
- Gomez Mateo Encarnacion
- Gonzalez Perez Jose Francisco
- Gordo Muñoz Miguel
- Herce Royo Maria Concepcion
- Herrero Gomez Maria- Jesus
- Ibañez Cañas Leticia
- Ibañez Vazquez Pablo
- Klischan Denise
- Lizana Rincon Valentin Manuel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Martinez Gonzalez Pedro Jose
- Muñoz Medina Francisco
- Ortiz Mas Coral
- Perez Gonzalez Susana
- Piera Lozano Belen Aranzazu
- Piera Lozano Maria Dolores
- Ripolles Claramonte Diego
- Rodriguez Estevez Maria-inmaculada
- Sanz Serrano Jose Luis
- Vierna Llombet Maria-esmeralda
- Vilela Garcia Antonio
- Zurita Puente Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 202, S 8, H M 155130, I/A 451 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado Solidario
- Abad Delgado Rocio
- Alonso Cortes Noris
- Blazquez Rodriguez Nuria
- Bohler Ronnie
- Cano Saez Amparo
- Carretero Carretero Maria Paz
- Cerezo Romero Yolanda
- Cobian Casal Alfonso
- Cobian Casal Pedro
- De La Sota Zabala Maria Begoña
- Diaz Lucha Jose Gerardo
- Estebanez Casas Laura
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Rubio Carolina
- Garcia Garcia Marta
- Gomez Mateo Encarnacion
- Gordo Muñoz Miguel
- Herce Royo Maria Concepcion
- Herrero Gomez Maria- Jesus
- Ibañez Cañas Leticia
- Ibañez Vazquez Pablo
- Klischan Denise
- Lizana Rincon Valentin Manuel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Martinez Gonzalez Pedro Jose
- Monte Lopez David
- Muñoz Medina Francisco
- Nazco Sosa Pablo-jesus
- Perez Gonzalez Francisco Jose
- Perez Gonzalez Susana
- Piera Lozano Belen Aranzazu
- Piera Lozano Maria Dolores
- Rodriguez Estevez Maria-inmaculada
- Rodriguez Morales Jesus
- Sanz Serrano Jose Luis
- Vierna Llombet Maria-esmeralda
- Vilela Garcia Antonio
- Zurita Puente Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 197, S 8, H M 155130, I/A 446 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado Solidario
- Abad Delgado Rocio
- Bohler Ronnie
- Cano Saez Amparo
- Cobian Casal Alfonso
- Cobian Casal Pedro
- De La Sota Zabala Maria Begoña
- Estebanez Casas Laura
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Gomez Mateo Encarnacion
- Gonzalez Perez Jose Francisco
- Gordo Muñoz Miguel
- Herce Royo Maria Concepcion
- Ibañez Cañas Leticia
- Ibañez Vazquez Pablo
- Klischan Denise
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Martinez Gonzalez Pedro Jose
- Monte Lopez David
- Nazco Sosa Pablo-jesus
- Perez Gonzalez Susana
- Piera Lozano Belen Aranzazu
- Piera Lozano Maria Dolores
- Rodriguez Estevez Maria-inmaculada
- Rodriguez Morales Jesus
- Sanz Serrano Jose Luis
- Vierna Llombet Maria-esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 197, S 8, H M 155130, I/A 445 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado Solidario
- Abad Delgado Rocio
- Bohler Ronnie
- Cano Saez Amparo
- Cobian Casal Alfonso
- Cobian Casal Pedro
- De La Sota Zabala Maria Begoña
- Estebanez Casas Laura
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Gomez Mateo Encarnacion
- Gonzalez Perez Jose Francisco
- Gordo Muñoz Miguel
- Herce Royo Maria Concepcion
- Ibañez Cañas Leticia
- Ibañez Vazquez Pablo
- Klischan Denise
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Martinez Gonzalez Pedro Jose
- Monte Lopez David
- Nazco Sosa Pablo-jesus
- Perez Gonzalez Susana
- Piera Lozano Belen Aranzazu
- Piera Lozano Maria Dolores
- Rodriguez Estevez Maria-inmaculada
- Rodriguez Morales Jesus
- Sanz Serrano Jose Luis
- Vierna Llombet Maria-esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 196, S 8, H M 155130, I/A 444 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Blazquez Prieto Jose Maria
- Caballero De Alarcon Oscar
- Cano Sanchez Jose Luis
- De La Torre Mariscal Antonio
- Garcia Gomez Almudena
- Gordo Muñoz Miguel
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Lizana Rincon Valentin Manuel
- Marfil Atienza Angel
- Mendoza Camacho Pilar
- Muñoz Espino Francisco Javier
- Ortiz Mas Coral
- Pastor Escrig Ana Maria
- Ripolles Claramonte Diego
- Rodriguez Hernandez Maria Sonia
- Ruiz Vega Jose Angel
- Sacaluga Rodriguez Jose Luis
- Vaquero Bote Felipe
- Vaquero Casado Pamela
- Vercher Devesa Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 58, S 8, H M 155130, I/A 426 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Blazquez Prieto Jose Maria
- Caballero De Alarcon Oscar
- Cano Sanchez Jose Luis
- Carretero Carretero Maria Paz
- De La Torre Mariscal Antonio
- Gordo Muñoz Miguel
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Lizana Rincon Valentin Manuel
- Marfil Atienza Angel
- Mendoza Camacho Pilar
- Muñoz Espino Francisco Javier
- Rodriguez Hernandez Maria Sonia
- Ruiz Vega Jose Angel
- Sacaluga Rodriguez Jose Luis
- Utrero Carril Pedro Enrique
- Vaquero Bote Felipe
- Vaquero Casado Pamela
- Vilela Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 57, S 8, H M 155130, I/A 424 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Abad Delgado Rocio
- Abellon Guerrero Consuelo
- Acin Vinyeta Francisco Javier
- Aguera Freire Inmaculada
- Alas Guillen Jesus Ignacio
- Almazor Mur Maria Del Mar
- Almeida Marrero Angel Honorio
- Alonso Cortes Noris
- Alonso Olivares Jose Luis
- Alvarez Perez Ismael
- Arbona Lozano Jose Ignacio
- Arbona Lozano Juan Vicente
- Arcenegui Muñoz Yolanda
- Arevalo Arevalo Rosa
- Aso Olivan Maria Cruz
- Aure Perez Elena
- Aznar Alegre Ana
- Azon Ramon Y Cajal Francisco Javier
- Baca Cano Sergio
- Bañon Rubio Ursual
- Barnada Gispert Laura
- Barragan Hernandez Cristina
- Bascuñan Morell Monica
- Belenguer Fas Noelia
- Bellver Mampel Olga
- Bellver Mampel Patricia
- Bellver Mampel Santiago
- Benavente Mejias Leticia Jennifer
- Bernal Aragon Daniel
- Bernal Dionis Santiago
- Blanco Cano Maria
- Blasco Sampietro Javier
- Bobes Cernuda Maria
- Botella Montes Francisco
- Bueno Reina Maria Del Carmen
- Cabado Lopez Lucia
- Caballero De Alarcon Oscar
- Cabero Feliciano Guillermo
- Cabos Sorolla Maria Elena
- Candel Albiol Lidon
- Candela Fuster Jose Manuel
- Carcelen Perez Maria Jose
- Careaga Mozo De Rosales Pablo
- Casado Roman Ana Maria
- Casal Banciella Maria Pilar
- Castaño Lopez Gustavo
- Castillo Badaoui Sonia Elvira
- Celada Sagrera Rosa Maria
- Cerrejon Sanchez Maria Jose
- Compta Mateu Carmen Teresa
- Corbalan De Maya Francisco Jose
- Corominas Cidraque Mireia
- Correa Allepuz Alejandro
- Costa Ran Javier
- Criado Bilbao Unai
- Curiel Alvarez Carolina
- De La Torre Mariscal Antonio
- De Oliveira Padron Marlen
- De Torres Gutierrez Jose
- Diaz Lucha Jose Gerardo
- Domenech Berini Montserrat
- Domenech Hornos Josep Ramon
- Domenech Lafont Maria Angeles
- Domenech Lopez Jorge
- Domingo Escribano Jose
- Doñate Pla Vicente Ignacio
- Eiriz Arean Maria Dolores
- Escribano Lafuente Luis Andres
- Espuny Jover Maria Concepcion
- Esteban Delgado Pilar
- Estebanez Casas Laura
- Esteve Bueno Martina
- Falcon Quintana Vanessa
- Farre Jarana Blai
- Fernandez Hita Martin
- Fernandez Nuñez Maria Del Pilar
- Ferra Guillen Gema Isabel
- Fortuny Casals Antonio
- Franco Meijide Montserrat
- Fuentes Hidalgo Jose
- Garay Gallo Jose Enrique
- Garcia Aldea Milagros
- Garcia Almecija Ana Isabel
- Garcia Diaz Maria Del Carmen
- Garcia Franco Susana
- Garcia Garcia Carlos Javier
- Garcia Rodriguez Miguel Angel
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Garcia Soria Eva Maria
- Garrido Gimenez Carlos
- Garzon Pascual De Riquelme Fernando Jesus
- Gata Gomez Virginia
- Gazquez Diaz Alfredo Jesus
- Gil Serrano Yolanda
- Gimenez Salinas Marsal Jose
- Ginel Simon Angel
- Gomez Mateo Encarnacion
- Gomez Pastor Jesus Victor
- Gonzalez Perello Ines
- Gonzalez Perez Manuel
- Gonzalez Robles Eva Maria
- Gordo Muñoz Miguel
- Granell Arrabal Juan Antonio
- Grau Argente Salvador
- Gutierrez Gimenez Jose Ramon
- Gutierrez Rubio Antonio
- Herrero Valdivieso Maria Jose
- Hidalgo Jimenez Monica
- Hidalgo Paniagua Maria Luisa
- Hurtado De Mendoza Gomez Vanessa Flor
- Ibañez Asensio Roberto
- Ibañez Perales Francisco Jose
- Iglesias Jimenez David Jorge
- Izcue Cuella Alfonso-carlos
- Janquin Romero Jean Claude
- Jarque Garcia Maria Jesus
- Jimenez Suarez Dolores Gloria
- Jordi Monge Jade
- Lambies Monteagudo Nuria
- Lara Ruiz Jose Enrique
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lix Wiener Carolina Eva
- Lizana Rincon Valentin Manuel
- Llaveria Planelles Salvador
- Llull Valles Gabriel Pablo
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez Herrero Fernando
- Lora Fernandez Almudena
- Lorenzo Andreu Maria Jose
- Loriente Morlan Maria
- Macias Torres Saily
- Mampel Jorge Eduardo
- Manzano Rodriguez Rafael
- Marce Fernandez Laura
- Marfil Atienza Angel
- Mari Puig Veronica
- Martin Ballesteros Santiago
- Martin Dominguez Maria Del Carmen
- Martin Garcia Jose Miguel
- Martin Garcia Maria Dolores
- Martin Pascual Miguel
- Martin Rivases Maria Luisa
- Martin Sainz Juan Manuel
- Martinez Almerich Javier Alberto
- Martinez Gonzalez Pedro Jose
- Martinez Martinez Fernando
- Martinez Ordoñez Ricardo
- Mata Moret Maria Isabel
- Mayordomo Hernandez Eva Maria
- Mayuet Vaca Cristina
- Mendoza Camacho Pilar
- Mendoza Moral Angel
- Menendez Moran Reverte Ignacio
- Merideño Nevado Manuela
- Michelle Niesschulz Leslie
- Monroy Gonzalez Diana
- Montaña Martinez Ana Isabel
- Montes Fonseca Leticia
- Moya Penalva Remedios
- Moyano Gomez Ruth
- Muñoz Espino Francisco Javier
- Muñoz Lopez Jose Antonio
- Muñoz Marin Manuel
- Muñoz Ramirez Maria Del Carmen
- Nagore Armendariz Gabriel
- Navarro Hermosel Maria Yolanda
- Navarro Ubieto Silvia
- Nevot Solano Jose Ignacio
- Nussio Diaz Elvira
- Octavio De Toledo Saez Maria Mercedes
- Ortiz Mas Coral
- Palomar Mares Jaume
- Palomares Arastell Carlos Miguel
- Panea Abad Gema
- Paniagua Gutierrez Belen
- Paracuellos Berges Alicia
- Paris Carandini Lourdes
- Parraga Gonzalez Alonso
- Pastor Lopez Francisca
- Paz Borja Manuel
- Pedreira Gonzalez Javier
- Peragon Martinez Elisa
- Perez Muñoz Carolina
- Perez Yanes Monica
- Piera Lozano Belen Aranzazu
- Piera Lozano Maria Dolores
- Plaza Rius Antonio
- Poza Lacalle Angela
- Prado Fernandez Rafael
- Prats Moya Jordi
- Pueyo Oliva Itziar
- Quero Sanz Mercedes Berta
- Quijano Rico Francisco Javier
- Quintana Villalba Vanessa Victoria
- Ramos Hernandez Yasmina Moneiba
- Ramos Juanpere Alfons
- Raventos Barange Ignacio
- Rebate Moncalvillo Eva
- Redondo Martin Sara
- Reina Sanchez Jose Maria
- Rivas Suller Esther
- Riveiro Diaz Maria
- Rodrigo Navarro Enrique
- Rodriguez Gambod Jesus Anastasio
- Rodriguez Medina Maria Isabel
- Rodriguez Quesada Jose Manuel
- Roig Fernandez De La Reguera Daniel
- Rojas Chacon Maria Yolanda
- Rojas Jimenez Hara
- Romanos Alda Daniel
- Romero Bruñas Roman
- Ruiz Aguilera Juan Carlos
- Ruiz Pastor Francisco Jesus
- Ruiz Vega Jose Angel
- Sacaluga Rodriguez Jose Luis
- Sacristan Guillen Maria Del Carmen
- Saenz Higuero Iratxe
- Salas Jimenez Rebeca
- Sanchez Carrasco Daniel
- Sanchez Martinez Miguel
- Sanchez Nario Manuel
- Sanchez Sanchez Antonio Jose
- Sanchez Sanchez Jose
- Santamaria Malde Jose Luis
- Santiago Rubia David
- Sanz Perucho Juan Ignacio
- Sanz Serrano Jose Luis
- Sastre Gonzalez Maria Dolores
- Serrano Vaquero Alicia
- Silvia Bravo Pablo
- Sol Ordis Francisco De Asis
- Soto Blanco Laura
- Suarez Fernandez Begoña
- Suarez Romero Anabel
- Talens Carbonell Ernesto
- Teran Avila Ana Maria
- Torres Cedres Jonay-yapci
- Torres Cuenca Francisco Manuel
- Torres Torres Leandro
- Torres Tuñon Pablo Felix
- Traverso Caro Sonia
- Trevilla De Diego Federico
- Urdaniz Bondia Maria Jose
- Uria Cemeño Estanislao
- Uruen Pelegrin Maria-elena
- Utrero Carril Pedro Enrique
- Valdivia Granados Miguel Angel
- Vaquero Bote Felipe
- Vaquero Casado Pamela
- Vazquez Iglesias Pilar
- Vera Padron Maria Natalia
- Vercher Devesa Alejandro
- Vigil Hernandez Francisco
- Vila Viguer Jaime Adrian
- Vilela Garcia Antonio
- Villafranca Arenas Maria Victoria
- Villen Soriano Francisco Manuel
- Zamora Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 47, S 8, H M 155130, I/A 415 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Aguilar Recio Noelia
- Almazor Mur Maria Del Mar
- Alonso Olivares Jose Luis
- Atienza Palacios Maria-del- Mar
- Blazquez Prieto Jose Maria
- Caballero De Alarcon Oscar
- Caldera Barriga Ana Isabel
- Caldera Rodriguez Ana Belen
- Cano Sanchez Jose Luis
- Cardenas Acosta Fernando
- Carretero Carretero Maria Paz
- Carromero Garcia Rafael
- Climent Sala Maria De Los Reyes
- Corpeño Canjura Claudia Elisabeth
- De Oliveira Padron Marlen
- Farre Jarana Blai Ramon
- Fernandez De La Rocha Elisa
- Garcia Gomez Elena Maria
- Garcia Latorre Marcos Eduardo
- Garcia Sañudo Ana Isabel
- Garijo Teijeiro Jose Manuel
- Gil Garcia Maria Olga
- Gomez Casas Maria
- Gordo Muñoz Miguel
- Isus Barrado Neus
- Juste Sanz Sonia Maria
- Lizana Rincon Valentin Manuel
- Llinares Tomasetti Patricia
- Martin Garcia Jose Miguel
- Martinez Cebrian Berta Maria
- Mayoral Revuelta Pablo
- Moreno Garcia Maria Dolores
- Muñoz Medina Francisco
- Navarro Hermosel Maria Yolanda
- Pastor Diaz Maria Luisa
- Pelaez Fernandez Estela
- Porras Cegarra Geydi-alexandra
- Rodrigo Navarro Enrique
- Rosas De La Vega Jose Luis
- Simon Morales Begoña
- Teran Avila Ana Maria
- Torres Cuenca Francisco Manuel
- Trevilla De Diego Federico
- Utrero Carril Pedro Enrique
- Vaquero Bote Felipe
- Vaquero Casado Pamela
- Vilela Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 41, S 8, H M 155130, I/A 412 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Almeida Marrero Angel Honorio
- Arbona Lozano Jose Ignacio
- Arencibia Velasco Estefania Dacil
- Barba Marquez Cristina
- Belenguer Fas Noelia
- Bernal Aragon Daniel
- Botella Montes Francisco
- Cabeza Bernal Maria Dolores
- Camacho Perez Vanessa
- Candela Fuster Jose Manuel
- Caro Gomez Gilberto
- Castaño Lopez Gustavo
- Cerrejon Sanchez Maria Jose
- Codoñes Ramirez Vicente Ignacio
- Correa Allepuz Alejandro
- Curiel Alvarez Carolina
- De Torres Gutierrez Jose
- Domenech Lopez Jorge
- Doñate Pla Vicente Ignacio
- Falco Garcia Maria Lourdes
- Fernandez Noche Monica
- Galve Rosa Maria Del Carmen
- Garcia De La Torre Marcos Eduardo
- Garcia Garcia Carlos Javier
- Garcia Manzano Luis
- Garcia Soria Eva Maria
- Garrido Gimenez Carlos
- Gazquez Diaz Alfredo Jesus
- Gil Serrano Yolanda
- Gonzalez Fariña Maria-belen
- Gonzalez Garrido Taida
- Gordo Muñoz Miguel
- Granell Arrabal Juan Antonio
- Grau Argente Salvador
- Iglesias Jimenez David Jorge
- Janquin Romero Jean Claude
- Jimenez Jimenez Sonia Carmen
- Jimenez Suarez Dolores Gloria
- Lizana Rincon Valentin Manuel
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lora Fernandez Almudena
- Mampel Jorge Eduardo
- Manzano Rodriguez Rafael
- Martin Manduca Delia Maria
- Martinez Martinez Fernando
- Martinez Ordoñez Ricardo
- Martinez Tello Carmen Maria
- Mayuet Vaca Cristina
- Moya Penalva Remedios
- Moyano Gomez Ruth
- Muñoz Ramirez Maria Del Carmen
- Navarro Hermosel Maria Yolanda
- Palomares Arastell Carlos Miguel
- Paz Borja Manuel
- Perez Loza Manuel
- Perez Piriz Covadonga
- Perez Yanes Monica
- Plaza Rius Antonio
- Prado Fernandez Rafael
- Quintana Gonzalez Sonia
- Ramos Hernandez Yasmina Moneiba
- Rivera Sousa Pedro
- Rodriguez Medina Maria Isabel
- Salas Jimenez Rebeca
- Sanchez Carrasco Daniel
- Silva Bravo Pablo
- Suarez Rodriguez Elisa Maria
- Talens Carbonell Ernesto
- Torres Cedres Jonay-yapci
- Traverso Caro Sonia
- Trevilla De Diego Federico
- Valdivia Granados Miguel Angel
- Vazquez Gonzalez Miriam
- Vila Viguer Jaime Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28286 , F 91, S 8, H M 155130, I/A 403 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
VER MAS ACTOS
Información de GORDO MUÑOZ MIGUEL
Mostramos los datos de GORDO MUÑOZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDO MUÑOZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos