GORDIOLA LLABRES JAIME
Informe ejecutivo de GORDIOLA LLABRES JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GORDIOLA LLABRES JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAIME&SILVIA MUSICA SL | Socio Unico | 13/01/2020 | |
JAIME&SILVIA MUSICA SL | Administrador Unico | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE GORDIOLA LLABRES JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDIOLA LLABRES JAIME
Empresa: MALLORCARTE 21 SL
Administrador Mancomunado
- Gordiola Llabres Jaime
- Prada Jimenez Victor-alejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 225, S 8, H PM 79446, I/A 2 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-82-07
Empresa: JAIME&SILVIA MUSICA SL
Administrador Unico
- Gordiola Llabres Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2841 , F 106, S 8, H PM 88082, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-07
Empresa: JAIME&SILVIA MUSICA SL
Socio Único
- Gordiola Llabres Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2841 , F 106, S 8, H PM 88082, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-07
Empresa: MALLORCARTE 21 SL
Administrador Mancomunado
- Gordiola Llabres Jaime
- Prada Jimenez Victor-alejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 223, S 8, H PM 79446, I/A 1 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-07
Información de GORDIOLA LLABRES JAIME
Mostramos los datos de GORDIOLA LLABRES JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDIOLA LLABRES JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos