GORDILLO RUIZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de GORDILLO RUIZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GORDILLO RUIZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUBAGO SL | Socio Unico | 06/02/2015 | |
JUBAGO SL | Administrador Unico | 06/02/2015 | |
RUHOGAR 2008 SL | Socio Unico | 06/02/2015 | |
RUHOGAR 2008 SL | Administrador Unico | 06/02/2015 |
VINCULACIONES DE GORDILLO RUIZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDILLO RUIZ MARIA DEL PILAR
Empresa: DOBLE G TENDENCIAS SL
Administrador Solidario
- Gallardo Gutierrez Gema Maria
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 27049, I/A 2 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-23
Empresa: DOBLE G TENDENCIAS SL
Administrador Solidario
- Gallardo Gutierrez Gema
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5523, L 4430, F 20, S 8, H MA134465, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-29
Empresa: RUHOGAR 2008 SL
Administrador Unico
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4553, L 3462, F 183, S 8, H MA 98550, I/A 5 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-29
Empresa: RUHOGAR 2008 SL
Administrador Solidario
- Blanco Gomez Juan Jesus
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4553, L 3462, F 183, S 8, H MA 98550, I/A 5 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-29
Empresa: RUHOGAR 2008 SL
Socio Único
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4553, L 3462, F 183, S 8, H MA 98550, I/A 5 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-29
Empresa: JUBAGO SL
Administrador Unico
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435, L 2347, F 139, S 8, H MA 66952, I/A 4 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-29
Empresa: JUBAGO SL
Administrador Solidario
- Blanco Gomez Juan Jesus
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435, L 2347, F 139, S 8, H MA 66952, I/A 4 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-29
Empresa: JUBAGO SL
Socio Único
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435, L 2347, F 139, S 8, H MA 66952, I/A 4 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-29
Empresa: JUBAGO SL
Administrador Solidario
- Blanco Gomez Juan Jesus
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435, L 2347, F 138, S 8, H MA 66952, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-29
Empresa: RUHOGAR 2008 SL
Administrador Solidario
- Blanco Gomez Juan Jesus
- Gordillo Ruiz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4553, L 3462, F 183, S 8, H MA 98550, I/A 4 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-29
Información de GORDILLO RUIZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de GORDILLO RUIZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDILLO RUIZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos